Mads Kähler Holst
Erhvervsaktiv siden: | 1. dec. 2016 (7 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | EJENDOMSSELSKABET MOESGÅRD A/S (Direktør) |
Største overskud: | 7.558' DKK EJENDOMSSELSKABET MOESGÅRD A/S (2022) |
Største underskud: | -27.638' DKK EJENDOMSSELSKABET MOESGÅRD A/S (2023) |
Største egenkapital: | 124.050' DKK EJENDOMSSELSKABET MOESGÅRD A/S (2022) |
Største gæld: | 473.521' DKK EJENDOMSSELSKABET MOESGÅRD A/S (2014) |
Flest årsværk: | 4 årsværk hos FONDEN WORMIANUM. INSTITUT FOR KULTURHISTORISK OPLYSNING (Nu: Fonden Skalk) (2018) |
Længste aktivitet: | Direktør af EJENDOMSSELSKABET MOESGÅRD A/S (7 år 9 måneder) |
Seed: 857521725
Karrieren som erhvervsaktiv begyndte den dag i 2016 i EJENDOMSSELSKABET MOESGÅRD A/S i hvervet som Direktør. Hvervet som Direktør har Mads Kähler Holst nu besiddet i 7 år 9 måneder, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
I dag opererer virksomheden indenfor udlejning af erhvervsejendomme. Virksomheden er stadig aktiv og seneste regnskab for 2023 viste et underskud på 27.638' DKK.
Direktørposter (1)
-
EJENDOMSSELSKABET MOESGÅRD A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.12.2016
Repræsentant (1)
-
Jysk Arkæologisk Selskab
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 30.01.2023
Tidslinje (4)
-
Jysk Arkæologisk Selskab
Tilknyttet som repræsentantDato: 30.01.2023
Registreringsdato: 30.01.2023 -
FONDEN WORMIANUM. INSTITUT FOR KULTURHISTORISK OPLYSNING (Nu: Fonden Skalk)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 17.06.2021
Registreringsdato: 17.06.2021 -
FONDEN WORMIANUM. INSTITUT FOR KULTURHISTORISK OPLYSNING (Nu: Fonden Skalk)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 02.12.2016
Registreringsdato: 02.12.2016
Blå bog (fortsat)
Mads har været involveret i mange virksomheder og må betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 7 år 9 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
13.03.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som bestyrelsesmedlem -
Repræsentant
30.01.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Reel ejer
01.08.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Reel ejer
01.01.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som bestyrelsesmedlem -
Reel ejer
30.04.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse
Seneste tal
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 27.638' DKK (EJENDOMSSELSKABET MOESGÅRD A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 97.391' DKK (EJENDOMSSELSKABET MOESGÅRD A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 8.777' DKK (FONDEN WORMIANUM. INSTITUT FOR KULTURHISTORISK OPLYSNING (Nu: Fonden Skalk)).
En af de forbindelser som går igen i Mads' netværk er Jørgen Mikael Ole Olufsen.