Jan Eggers
Erhvervsaktiv siden: | 16. maj 2020 (4 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | Uncorkmywine (Ejer) |
Længste aktivitet: | Ejer af Uncorkmywine (4 år 4 måneder) |
Seed: 1995951949
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark startede i 2020 hos Uncorkmywine (tidligere California Pinot Noir) i rollen som Ejer. Jan Eggers erhvervede virksomheden Uncorkmywine d. 16. maj 2020. Jan har som eneejer derfor også hovedansvaret i firmaet. Titlen som Ejer har Jan nu bestreddet i 4 år 4 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Virksomheden opererer indenfor branchen engroshandel med vin og spiritus.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
Uncorkmywine
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
JE Consult & Invest ApS UNDER TVANGSOPLØSNING
Ejerandel: 100%
Tidslinje (4)
-
JE Consult & Invest ApS
Fratrådt som direktørDato: 16.08.2023
Registreringsdato: 16.08.2023 -
JE Consult & Invest ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 15.02.2022
Registreringsdato: 15.02.2022 -
JE Consult & Invest ApS
Tilknyttet som direktørDato: 15.02.2022
Registreringsdato: 15.02.2022
Blå bog (fortsat)
Jan har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 4 år 4 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
16.05.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Direktør
15.02.2022 - 16.08.2023
Ejer
15.02.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100%