Jan Ipsen
Erhvervsaktiv siden: | 4. apr. 2017 (7 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | A/S HJALMAR WENNERTH (Direktør) |
Største overskud: | 36.180' DKK WENNERTH WOOD TRADING ApS (2021) |
Største underskud: | -54' DKK Arboretum Holding ApS (2021) |
Største egenkapital: | 48.250' DKK A/S HJALMAR WENNERTH (2018) |
Største gæld: | 63.433' DKK Bergsten Timber A/S (2021) |
Flest årsværk: | 14 årsværk hos Bergsten Timber A/S (2023) |
Længste aktivitet: | Direktør af Bergsten Timber A/S (3 år 4 måneder) |
Seed: 564628525
Erhvervskarrieren startede i 2017 hos A/S HJALMAR WENNERTH i rollen som Direktør. Titlen som Direktør bestred Jan Ipsen i 2 år 9 måneder, før stoppet d. 31. januar 2020.
Nu har virksomheden specialiseret sig indenfor engroshandel med træ, trælast og byggematerialer. Virksomheden er stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2023 som viste et overskud på 3.599' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Arboretum Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Bergsten Timber A/S
Via Arboretum Holding ApS
Direktørposter (2)
-
Bergsten Timber A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.05.2021 -
Arboretum Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 18.06.2021
Ejendomme (1)
Tidslinje (9)
-
Jan Ipsen (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 30.06.2021
Registreringsdato: 30.06.2021 -
Arboretum Holding ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 18.06.2021
Registreringsdato: 18.06.2021 -
Arboretum Holding ApS
Tilknyttet som direktørDato: 18.06.2021
Registreringsdato: 18.06.2021
Blå bog (fortsat)
Jan har været engageret i flere virksomheder og må betegnes som en yderst handlekraftig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 7 år 2 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
23.06.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Stifter, Ejer og Direktør
18.06.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
01.05.2021 - Stadig aktiv
Reel ejer
02.11.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 29% -
Stifter og Ejer
20.05.2020 - 30.06.2021
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
22.03.2018 - 31.01.2020
Ejerandel: Intet ejerskab
Jan Ipsen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Arboretum Holding ApS (ejer pt. 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 4.540' DKK. Gennem holdingselskabet Arboretum Holding ApS har Jan derfor også andele i Bergsten Timber A/S (25-33.33%).
Du kan se det interaktive koncerndiagram for Jan Ipsen, det eneste det kræver er at du opretter en gratis brugerkonto. Det tager ca. 60 sek, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2021 hvor Bergsten Timber A/S kunne fremvise et overskud på 33.106' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2021 hvor Arboretum Holding ApS kunne fremvise et underskud på 54' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 15.066' DKK (WENNERTH WOOD TRADING ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 40.833' DKK (WENNERTH WOOD TRADING ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 4.540' DKK (Arboretum Holding ApS).
En af de forbindelser som går igen i Jan' netværk er Henryette Ann Demant.