Emilie Kusk Furbo
Erhvervsaktiv siden: | 14. sep. 2018 (6 år) |
Karrieren startede hos: | Kusk Furbo Holding IVS (Direktør) |
Største overskud: | 287' DKK TikTak Auktioner IVS (Nu: TikTak Auktioner ApS) (2019-20) |
Største underskud: | -131' DKK TikTak Auktioner IVS (Nu: TikTak Auktioner ApS) (2020-21) |
Største egenkapital: | 213' DKK TikTak Auktioner IVS (Nu: TikTak Auktioner ApS) (2019-20) |
Største gæld: | 24' DKK TikTak Auktioner IVS (Nu: TikTak Auktioner ApS) (2019-20) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af TikTak Auktioner ApS (5 år 7 måneder) |
Seed: 426378323
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark startede i 2018 i Kusk Furbo Holding IVS (tidligere EKF Holding IVS) i rollen som Direktør, Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene stiftet af Emilie Kusk Furbo der som den eneste ejer dengang havde det fulde ansvar. Hvervet som Direktør, Ejer og Stifter bestred Emilie i 3 år 4 måneder, før fratrædelsen d. 21. januar 2022.
Virksomheden arbejdede indenfor branchen ikke-finansielle holdingselskaber. Her mere end 5 år senere er virksomheden stadig i gang og seneste regnskab for 2018-19 som viste et overskud på 0' DKK. Virksomheden lukkede slutteligt d. 25. marts 2022.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
EKF Living
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Bestyrelsesposter (1)
-
TikTak Auktioner ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 03.02.2019
Tidslinje (6)
-
EKF Holding IVS (Nu: Kusk Furbo Holding IVS) (100%)
Er ikke længere ejerDato: 25.03.2022
Registreringsdato: 25.03.2022 -
EKF Holding IVS (Nu: Kusk Furbo Holding IVS)
Fratrådt som direktørDato: 21.01.2022
Registreringsdato: 21.01.2022 -
EKF Living (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.01.2021
Registreringsdato: 01.01.2021
Blå bog (fortsat)
Emilie har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 6 år.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
01.01.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
03.02.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter, Direktør og Ejer
14.09.2018 - 25.03.2022
Ejerandel: 100%
En af de forbindelser som går igen i Emilie' netværk er Orla Furbo.