Martin Hovmand Kidmose
Erhvervsaktiv siden: | 22. jan. 2016 (8 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | H. NIELSEN & SØN A/S (Reel ejer) |
Største overskud: | 13.443' DKK H. NIELSEN & SØN A/S (2021) |
Største underskud: | -68' DKK HPMK 2017 Holding ApS (2017) |
Største egenkapital: | 18.153' DKK H. NIELSEN & SØN A/S (2021) |
Største gæld: | 33.483' DKK H. NIELSEN & SØN A/S (2018) |
Flest årsværk: | 101 årsværk hos H. NIELSEN & SØN A/S (2021) |
Længste aktivitet: | Reel ejer af H. NIELSEN & SØN A/S (4 år 11 måneder) |
Seed: 1275436507
Karrieren I Danmark begyndte den dag i 2016 ved H. NIELSEN & SØN A/S i hvervet som Reel ejer og Bestyrelsesmedlem. Denne rolle havde Martin Hovmand Kidmose i 4 år 11 måneder, før fratrædelsen den 5. januar 2021.
I dag opererer virksomheden indenfor opførelse af bygninger. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste regnskab for 2023 viste et overskud på 6.292' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Kidmose Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
H. NIELSEN & SØN A/S
Via Kidmose Holding ApS
Direktørposter (1)
-
Kidmose Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 12.01.2021
Bestyrelsesposter (1)
-
H. NIELSEN & SØN A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 19.03.2021
Ejendomme (1)
Tidslinje (7)
-
H. NIELSEN & SØN A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 19.03.2021
Registreringsdato: 19.03.2021 -
HPMK 2017 Holding ApS (50-66.65%)
Er ikke længere ejerDato: 12.01.2021
Registreringsdato: 12.01.2021 -
Kidmose Holding ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 12.01.2021
Registreringsdato: 12.01.2021
Blå bog (fortsat)
Martin har sidenhen været involveret i flere andre danske virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 8 år 8 måneder.
Har været omkring følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer og Direktør
12.01.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter, Ejer og Direktør
21.04.2017 - 12.01.2021
Ejerandel: 50% -
Reel ejer
22.01.2016 - 05.01.2021
Reel ejer
12.01.2021 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
19.03.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10%
Martin Hovmand Kidmose er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Kidmose Holding ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 2.290' DKK. Gennem sit holdingselskab Kidmose Holding ApS har Martin dermed også andele i H. NIELSEN & SØN A/S (10-14.99%).
Du kan også se koncerndiagram for Martin Hovmand Kidmose, du skal blot oprette en gratis brugerkonto. Det kan klares på 60 sek, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022 hvor Kidmose Holding ApS landede et overskud på 884' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2017 hvor HPMK 2017 Holding ApS landede et underskud på 68' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 6.292' DKK (H. NIELSEN & SØN A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 17.577' DKK (H. NIELSEN & SØN A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 2.290' DKK (Kidmose Holding ApS).
En af de forbindelser som går igen i Martin' netværk er Bent Jensen Hartmann.