John Ungermand
Erhvervsaktiv siden: | 26. apr. 2017 (7 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | UNGERMAND HOLDING ApS (Ejer) |
Største overskud: | 233' DKK UNGERMAND HOLDING ApS (2017) |
Største underskud: | -45.106' DKK GREAT NORTHERN A/S (2017) |
Største egenkapital: | 53.985' DKK GREAT NORTHERN A/S (2017) |
Største gæld: | 21.386' DKK GREAT NORTHERN A/S (2023) |
Flest årsværk: | 107 årsværk hos GREAT NORTHERN A/S (2022) |
Længste aktivitet: | Ejer af UNGERMAND HOLDING ApS (3 år 4 måneder) |
Seed: 1181026882
Karrieren som erhvervsperson i Danmark startede i 2017 hos UNGERMAND HOLDING ApS i rollen som Ejer, Direktør og Stifter. Virksomheden blev stiftet af John Ungermand der som den eneste ejer dengang havde det fulde ansvar. Titlen som Ejer, Direktør og Stifter bestred John i 3 år 4 måneder, før stoppet d. 21. september 2020.
Virksomheden specialiserede sig indenfor branchen ikke-finansielle holdingselskaber. Her mere end 5 år senere er virksomheden stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2017 som viste et overskud på 233' DKK. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 21. september 2020.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Ungermand Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
BØGETORP ApS
Via Ungermand Holding ApS -
CRE8 ApS
Via Ungermand Holding ApSNyt selskab
Direktørposter (1)
-
Ungermand Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 07.06.2022
Bestyrelsesposter (2)
-
CRE8 ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 22.04.2024 -
BØGETORP ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 04.08.2022
Ejendomme (1)
Tidslinje (12)
-
CRE8 ApS (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 22.04.2024
Registreringsdato: 22.04.2024 -
BØGETORP ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 04.08.2022
Registreringsdato: 04.08.2022 -
Ungermand Holding ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 07.06.2022
Registreringsdato: 07.06.2022
Blå bog (fortsat)
John har været engageret i flere virksomheder og må betegnes som en yderst handlekraftig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 5 år 8 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer og Bestyrelsesmedlem
22.04.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Reel ejer
01.07.2022 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
04.08.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 30% -
Stifter, Ejer og Direktør
07.06.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør og Reel ejer
27.04.2017 - 21.09.2020
Ejerandel: 100% -
Stifter, Ejer og Direktør
26.04.2017 - 21.09.2020
Ejerandel: 100%
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2017 hvor UNGERMAND HOLDING ApS kunne fremvise et overskud på 233' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2018 hvor GREAT NORTHERN A/S kunne fremvise et underskud på 28.713' DKK.
En af de forbindelser som går igen i John' netværk er Brian Krogsgaard Nielsen.