Victoria Margrethe Asschenfeldt
Erhvervsaktiv siden: | 28. apr. 2017 (7 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | Peter Asschenfeldts Nye Forlag A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 7.416' DKK PETER ASSCHENFELDT ApS (2023) |
Største underskud: | -32.209' DKK PETER ASSCHENFELDT ApS (2014) |
Største egenkapital: | 58.014' DKK PETER ASSCHENFELDT ApS (2023) |
Største gæld: | 108.973' DKK PETER ASSCHENFELDT ApS (2014) |
Flest årsværk: | 2 årsværk hos PETER ASSCHENFELDT ApS (2018) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af PETER ASSCHENFELDT ApS (3 år 11 måneder) |
Seed: 1832577284
Karrieren I Danmark startede for alvor en dag i 2017 ved Peter Asschenfeldts Nye Forlag A/S med titlen som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem bestred Victoria Margrethe Asschenfeldt i 2 år 11 måneder, før stoppet den 6. april 2020.
Virksomheden specialiserede sig dengang indenfor udgivelse af bøger. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2019 kunne vise et overskud på 5.886' DKK. Virksomheden lukkede endeligt d. 23. december 2020.
Bestyrelsesposter (1)
-
PETER ASSCHENFELDT ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 12.10.2020
Ejendomme (1)
Tidslinje (3)
-
PETER ASSCHENFELDT ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 12.10.2020
Registreringsdato: 12.10.2020 -
Peter Asschenfeldts Nye Forlag A/S (Næstformand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 06.04.2020
Registreringsdato: 06.04.2020 -
Peter Asschenfeldts Nye Forlag A/S (Næstformand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 28.04.2017
Registreringsdato: 28.04.2017
Blå bog (fortsat)
Victoria har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 6 år 10 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
12.10.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
28.04.2017 - 06.04.2020
Ejerandel: Intet ejerskab
Victoria Margrethe Asschenfeldt har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2023 som bestyrelsesmedlem ved PETER ASSCHENFELDT ApS der præsenterede et overskud på 7.416' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2018 som bestyrelsesmedlem ved Peter Asschenfeldts Nye Forlag A/S der præsenterede et underskud på 1.301' DKK.
Victoria har i alt siddet i bestyrelsen hos 2 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 3 år 11 måneder fra 2020 til i dag hos PETER ASSCHENFELDT ApS.
En af de forbindelser som går igen i Victoria' netværk er Peter Henrik Asschenfeldt.