Rasmus Villadsen
Erhvervsaktiv siden: | 3. maj 2017 (7 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | Nordic Pizza ApS (Direktør) |
Længste aktivitet: | Reel ejer af Nordic Pizza ApS (2 år 5 måneder) |
Seed: 405096069
Det begyndte den dag i 2017 hos Nordic Pizza ApS i hvervet som Direktør og Reel ejer. Titlen som Direktør havde Rasmus Villadsen i 1 år 5 måneder, inden stoppet den 9. oktober 2018.
Dengang specialiserede virksomheden sig indenfor pizzeriaer, grillbarer, isbarer mv.. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2019 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 24. oktober 2019.
Ejendomme (1)
Tidslinje (6)
-
RKB Holding ApS (33.34-49.99%)
Er ikke længere ejerDato: 17.01.2019
Registreringsdato: 17.01.2019 -
RKB Holding ApS
Fratrådt som direktørDato: 28.11.2018
Registreringsdato: 28.11.2018 -
Nordic Pizza ApS
Fratrådt som direktørDato: 09.10.2018
Registreringsdato: 09.10.2018
Blå bog (fortsat)
Rasmus har sidenhen været involveret i flere andre danske virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 4 år 10 måneder.
Har været omkring følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
28.04.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Direktør og Reel ejer
03.05.2017 - 24.10.2019
Ejerandel: 33,33% -
Stifter, Direktør og Ejer
03.05.2017 - 17.01.2019
Ejerandel: 33.34-49.99%
En af de forbindelser som går igen i Rasmus' netværk er Merete Skovgaard-jensen.