Steffan Kyhl
Erhvervsaktiv siden: | 9. maj 2017 (7 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | S. Kyhl Invest ApS (Ejer) |
Største overskud: | 1.195' DKK SØNDERJYDSK KÅL ApS (2017-18) |
Største underskud: | -302' DKK S. Kyhl Invest ApS (2020-21) |
Største egenkapital: | 3.743' DKK SØNDERJYDSK KÅL ApS (2016-17) |
Største gæld: | 5.644' DKK Sønderjydsk Kål Holding ApS (2017-18) |
Flest årsværk: | 6 årsværk hos SØNDERJYDSK KÅL ApS (2021-22) |
Længste aktivitet: | Ejer af S. Kyhl Invest ApS (7 år 4 måneder) |
Seed: 941798884
Karrieren som leder begyndte for alvor dengang i 2017 ved S. Kyhl Invest ApS som Ejer, Direktør og Stifter. Virksomheden blev kun stiftet af Steffan Kyhl og har som eneste ejer fået hele ansvaret og fuld stemmeret i virksomheden. Rollen som Ejer, Direktør og Stifter har Steffan nu besiddet i 7 år 4 måneder, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Virksomheden arbejder indenfor branchen ikke-finansielle holdingselskaber. Her 7 år senere er virksomheden stadig i drift og seneste årsregnskab fra 2022-23 kunne fremvise et overskud på 1' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
S. Kyhl Invest ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
Sønderjydsk Kål Holding ApS
Via S. Kyhl Invest ApS -
SØNDERJYDSK KÅL ApS
Via Sønderjydsk Kål Holding ApS
Direktørposter (3)
-
SØNDERJYDSK KÅL ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.07.2017 -
Sønderjydsk Kål Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 16.05.2017 -
S. Kyhl Invest ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 09.05.2017
Ejendomme (1)
Tidslinje (4)
-
SØNDERJYDSK KÅL ApS
Tilknyttet som direktørDato: 01.07.2017
Registreringsdato: 01.07.2017 -
Sønderjydsk Kål Holding ApS
Tilknyttet som direktørDato: 16.05.2017
Registreringsdato: 16.05.2017 -
S. Kyhl Invest ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 09.05.2017
Registreringsdato: 09.05.2017
Blå bog (fortsat)
Steffan har sidenhen været involveret i flere andre virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 7 år 4 måneder.
Har været hos følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
09.05.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
16.05.2017 - 31.05.2019
Direktør
16.05.2017 - Stadig aktiv
Reel ejer
01.06.2019 - 31.05.2023
Reel ejer
01.06.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 40% -
Reel ejer
01.06.2017 - 26.05.2019
Direktør
01.07.2017 - Stadig aktiv
Reel ejer
27.05.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 51%
Steffan Kyhl er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn S. Kyhl Invest ApS (ejer lige nu 100%), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 3' DKK. I samme organisation finder man også holdingselskabet Sønderjydsk Kål Holding ApS (40%), som ikke er personligt ejet.
Udforsk også koncerndiagram for Steffan Kyhl, du skal blot oprette en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 min, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2017-18 hvor SØNDERJYDSK KÅL ApS fremviste et overskud på 1.195' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2020-21 hvor S. Kyhl Invest ApS fremviste et underskud på 302' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Steffan' netværk er Connie Catharina Friis Gildberg.