Marie Høymann Laursen
Erhvervsaktiv siden: | 1. feb. 2017 (7 år 7 måneder) |
Karrieren startede hos: | Vind Advokatanpartsselskab (Ejer) |
Største overskud: | 296' DKK Vind Ejendomsadministration ApS (2021) |
Største underskud: | -50' DKK Vind Ejendomsadministration ApS (2020) |
Største egenkapital: | 403' DKK Høymann Equity Holding ApS (2023) |
Største gæld: | 2.481' DKK Vind Advokatanpartsselskab (2023) |
Flest årsværk: | 5 årsværk hos Vind Advokatanpartsselskab (2022) |
Længste aktivitet: | Ejer af Vind Advokatanpartsselskab (6 år 5 måneder) |
Seed: 1870926890
Karrieren som erhvervsperson i Danmark startede for alvor en dag i 2017 ved Vind Advokatanpartsselskab med titlen som Ejer og Direktør. Marie Høymann Laursen købte en part af virksomheden d. 1. februar 2017 og fik dermed en andel på 50-66.65%. På det tidspunkt bestod partnerkredsen foruden Marie af: Kent Brixtofte. Rollen som Ejer og Direktør har Marie nu bestreddet i , og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Virksomheden har kompetencer indenfor juridisk bistand.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
Vind Advokatanpartsselskab
Ejerandel: 66.66-89.99% -
Høymann Equity Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Bovista ApS
Via Høymann Equity Holding ApS
Direktørposter (3)
-
Vind Advokatanpartsselskab
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 03.04.2018 -
Høymann Equity Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 25.05.2018 -
Bovista ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.03.2024
Ejendomme (1)
Tidslinje (13)
-
Bovista ApS
Tilknyttet som direktørDato: 01.03.2024
Registreringsdato: 01.03.2024 -
Vind Ejendomsadministration ApS (50-66.65%)
Er ikke længere ejerDato: 14.08.2023
Registreringsdato: 14.08.2023 -
Vind Ejendomsadministration ApS
Fratrådt som direktørDato: 14.08.2023
Registreringsdato: 14.08.2023
Blå bog (fortsat)
Marie har været forbi mange virksomheder og kan betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 6 år 5 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer og Direktør
01.03.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Reel ejer
07.12.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som bestyrelsesmedlem -
Reel ejer
07.12.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Reel ejer
03.11.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som bestyrelsesmedlem -
Stifter, Direktør og Ejer
25.05.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100%
Marie Høymann Laursen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Høymann Equity Holding ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 403' DKK. Igennem holdingselskabet Høymann Equity Holding ApS har Marie derfor også ejerandele i Bovista ApS (50-66.65%).
Prøv også det interaktive koncerndiagram for Marie Høymann Laursen, du skal blot oprette en gratis bruger. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2021 hvor Vind Ejendomsadministration ApS kunne offentliggøre et overskud på 296' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2020 hvor Vind Ejendomsadministration ApS kunne offentliggøre et underskud på 50' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 95' DKK (Høymann Equity Holding ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 403' DKK (Høymann Equity Holding ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 387' DKK (Vind Advokatanpartsselskab).
En af de forbindelser som går igen i Marie' netværk er Torben Heding Andersen.