Donatella Fanti
Erhvervsaktiv siden: | 16. maj 2017 (7 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | DK Resi Holdco II ApS (Direktør) |
Største overskud: | 151.889' DKK Bjorn Denmark Propco 3 ApS (2016) |
Største underskud: | -242.308' DKK DK Resi Holdco I ApS (2023) |
Største egenkapital: | 355.652' DKK DK Resi Lunah Propco P/S (Nu: DK Resi Lunah Propco ApS) (2017) |
Største gæld: | 6.361.314' DKK DK Resi Propco III ApS (Nu: DK Resi Holdco II ApS) (2020) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos DK Resi Propco Secure Holding 4 ApS (2019) |
Længste aktivitet: | Direktør af DK Resi Holdco I ApS (4 år 9 måneder) |
Seed: 1330864924
Karrieren i erhvervslivet begyndte for alvor dengang i 2017 hos DK Resi Holdco II ApS (tidligere DK Resi Propco III ApS) som Direktør. Titlen som Direktør havde Donatella Fanti i 4 år 9 måneder, inden stoppet den 10. marts 2022.
I dag arbejder virksomheden indenfor branchen anden udlejning af boliger. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste årsregnskab for 2023 kunne fremvise et underskud på 180.164' DKK.
Direktørposter (12)
-
Polaris Propco Denmark 2 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 02.08.2021 -
Polaris Propco Denmark 1 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 02.08.2021 -
Bjorn Denmark Propco 1 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 02.08.2021 -
Bjorn Denmark Propco 2 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 02.08.2021 -
Bjorn Denmark Propco 4 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 02.08.2021 -
Bjorn Denmark Propco 5 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 02.08.2021 -
Bjorn Denmark Propco 3 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 02.08.2021 -
Bjorn Denmark Propco 6 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 08.11.2021 -
Polaris Bidco Denmark ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 02.08.2021 -
Bjorn Denmark Bidco 1 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 02.08.2021 -
Bjorn Denmark Bidco 2 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 02.08.2021 -
Bjorn Denmark Bidco 3 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 02.08.2021
Tidslinje (248)
-
Thunder (Danish) Bidco ApS
Fratrådt som direktørDato: 22.08.2023
Registreringsdato: 22.08.2023 -
Koge Denmark Bidco ApS
Fratrådt som direktørDato: 24.08.2022
Registreringsdato: 24.08.2022 -
Bjorn Denmark Bidco 4 ApS
Fratrådt som direktørDato: 24.08.2022
Registreringsdato: 24.08.2022
Blå bog (fortsat)
Donatella har været involveret i helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget driftig erhvervsleder hvis man sammenligner med andre danske virksomhedsledere. Karrieren har indtil nu varet i mere end 7 år 4 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør
08.11.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
02.08.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
02.08.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
02.08.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
02.08.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021 hvor Bjorn Denmark Propco 3 ApS fremviste et overskud på 88.756' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2020 hvor DK Resi Holdco I ApS fremviste et underskud på 142.459' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 64.732' DKK (Polaris Bidco Denmark ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 242.308' DKK (DK Resi Holdco I ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 245.847' DKK (Bjorn Denmark Bidco 4 ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -127.849' DKK (DK Resi 2018 Propco I ApS).
En af de forbindelser som går igen i Donatella' netværk er Jean-francois Pascal E Bossy.