Daniel Filipe Correia Rodrigues
Erhvervsaktiv siden: | 22. maj 2017 (7 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | Clausen Rodrigues Holding ApS (Ejer) |
Største overskud: | 3.464' DKK TEGNESTUEN MEJERIET A/S (2017-18) |
Største underskud: | -548' DKK Mejeriet Copenhagen - MECO A/S (2017-18) |
Største egenkapital: | 9.710' DKK TMP 2017 A/S (2022-23) |
Største gæld: | 10.027' DKK TMP 2017 A/S (2017-18) |
Flest årsværk: | 23 årsværk hos TEGNESTUEN MEJERIET A/S (2023-24) |
Længste aktivitet: | Ejer af Clausen Rodrigues Holding ApS (7 år 4 måneder) |
Seed: 1344313874
Karrieren som erhvervsaktiv begyndte den dag i 2017 ved Clausen Rodrigues Holding ApS i hvervet som Ejer, Direktør og Stifter. Det var sammen med kollegaen Louise Nedergaard Clausen at Daniel Filipe Correia Rodrigues stiftede Clausen Rodrigues Holding ApS den dag i maj 2017. Rollen som Ejer, Direktør og Stifter har Daniel nu besiddet i 7 år 4 måneder, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Virksomheden har specialiseret sig indenfor ikke-finansielle holdingselskaber. Her 7 år senere er virksomheden stadig i drift og seneste årsregnskab for 2022-23 viste et overskud på 65' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Clausen Rodrigues Holding ApS
Ejerandel: 50-66.65%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
TMP 2017 A/S
Via Clausen Rodrigues Holding ApS -
TEGNESTUEN MEJERIET A/S
Via TMP 2017 A/S
Direktørposter (1)
-
Clausen Rodrigues Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 22.05.2017
Bestyrelsesposter (2)
-
TEGNESTUEN MEJERIET A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 30.09.2022 -
TMP 2017 A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.01.2020
Ejendomme (1)
Tidslinje (6)
-
TEGNESTUEN MEJERIET A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 30.09.2022
Registreringsdato: 30.09.2022 -
Mejeriet Copenhagen - MECO A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 10.05.2021
Registreringsdato: 10.05.2021 -
TMP 2017 A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 01.01.2020
Registreringsdato: 01.01.2020
Blå bog (fortsat)
Daniel har sidenhen været involveret i flere andre danske virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 7 år 4 måneder.
Har været omkring følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
30.09.2022 - Stadig aktiv
Ejer
01.07.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% Via TMP 2017 A/S -
Bestyrelsesmedlem og Ejer
01.01.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10-14.99% Via Clausen Rodrigues Holding ApS -
Stifter, Ejer og Direktør
22.05.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Bestyrelsesmedlem
08.06.2017 - 10.05.2021
Ejerandel: Intet ejerskab
Daniel Filipe Correia Rodrigues er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Clausen Rodrigues Holding ApS (ejer lige nu 50%), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 4' DKK. Gennem sit holdingselskab Clausen Rodrigues Holding ApS har Daniel dermed også andele i TMP 2017 A/S (10-14.99%).
Tjek også vores interaktive koncerndiagram for Daniel Filipe Correia Rodrigues, du skal blot oprette en gratis brugerkonto. Det tager ca. 1 min, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Daniel Filipe Correia Rodrigues har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2023-24 som bestyrelsesmedlem ved TEGNESTUEN MEJERIET A/S der præsenterede et overskud på 2.661' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2017-18 som bestyrelsesmedlem ved Mejeriet Copenhagen - MECO A/S der præsenterede et underskud på 548' DKK.
Daniel har i alt siddet i bestyrelsen hos 3 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 2 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 4 år 8 måneder fra 2020 til i dag hos TMP 2017 A/S.
En af de forbindelser som går igen i Daniel' netværk er Louise Nedergaard Clausen.