Bjarne Kveim Lie
Erhvervsaktiv siden: | 13. jun. 2008 (16 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | VERDANE CAPITAL VII GP ApS (Reel ejer) |
Største overskud: | 47.286' DKK VC VIII Polytech Holding ApS (Nu: Polytech Group ApS) (2018) |
Største underskud: | -188.848' DKK SCANMARKET A/S (2023) |
Største egenkapital: | 623.823' DKK Rainbow TopCo ApS (2022) |
Største gæld: | 422.163' DKK Dolphin HoldCo A/S (2020-21) |
Flest årsværk: | 265 årsværk hos Hobbii A/S (2021-22) |
Længste aktivitet: | Reel ejer af VERDANE CAPITAL VII GP ApS (15 år) |
Seed: 5963957
Karrieren som erhvervsperson startede i 2008 hos VERDANE CAPITAL VII GP ApS (tidligere VERDANE CAPITAL VI C GP ApS) i rollen som Reel ejer. Denne rolle bestred Bjarne Kveim Lie i 15 år, før stoppet d. 28. juni 2023.
Dengang var virksomheden aktiv indenfor andre hjælpetjenester i forbindelse med finansiel formidling. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2023 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 28. juni 2023.
Tidslinje (6)
-
PolyTech Test & Validation A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 02.11.2022
Registreringsdato: 02.11.2022 -
PolyTech Manufacturing A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 02.11.2022
Registreringsdato: 02.11.2022 -
Polytech Lightning A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 20.11.2019
Registreringsdato: 20.11.2019
Blå bog (fortsat)
Bjarne har været involveret i helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget driftig virksomhedsleder sammenlignet med gennemsnittet af danske virksomhedsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 16 år 3 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
09.01.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 22,55% -
Reel ejer
31.08.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 21,79% -
Reel ejer
31.08.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 21,79% -
Reel ejer
26.09.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 25% -
Reel ejer
10.11.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 38%
Bjarne Kveim Lie er desuden ejer af holdingselskabet Graph Bidco ApS (ejer pt. 21,79%). Gennem holdingselskabet Graph Bidco ApS ejes der også andele i Apoteka ApS (100%).
Du kan også se koncerndiagram for Bjarne Kveim Lie, det eneste det kræver er at du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 60 sekunder, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Bjarne Kveim Lie har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2018 som bestyrelsesmedlem hos PolyTech Manufacturing A/S der præsenterede et overskud på 12.973' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2018-19 som bestyrelsesmedlem hos Polytech Lightning A/S der præsenterede et underskud på 6.181' DKK.
Bjarne har i alt siddet i bestyrelsen hos 3 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 0 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 4 år fra 2018 til 2022 hos PolyTech Test & Validation A/S.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 27.673' DKK (Hobbii A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 188.848' DKK (SCANMARKET A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 577.223' DKK (Rainbow TopCo ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -22.755' DKK (Apoteka ApS).
En af de forbindelser som går igen i Bjarne' netværk er Lars Bjørn Thoresen.