Jesper Alexander Haaber Løje Andersen
Erhvervsaktiv siden: | 1. jun. 2017 (7 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | Interessentskabet Pan-Ice (Ejer) |
Største overskud: | 4.240' DKK Best-AV A/S (2022) |
Største underskud: | -524' DKK Best-AV Vest ApS (2018-19) |
Største egenkapital: | 8.527' DKK Best-AV A/S (2022) |
Største gæld: | 19.583' DKK Best-AV A/S (2023) |
Flest årsværk: | 26 årsværk hos Best-AV A/S (2023) |
Længste aktivitet: | Reel ejer af JAHLA Holding ApS (2 år 9 måneder) |
Seed: 448979159
Erhvervskarrieren begyndte for alvor dengang i 2017 ved Interessentskabet Pan-Ice som Ejer og Stifter. Det var sammen med partneren Jonathan James Quistgaard at Jesper Alexander Haaber Løje Andersen stiftede Interessentskabet Pan-Ice den dag i juni 2017. Rollen som Ejer og Stifter havde Jesper i 3 måneder, før fratrædelsen den 18. september 2017.
Virksomheden opererede indenfor branchen detailhandel med føde-, drikke- og tobaksvarer fra stadepladser og markeder. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2017 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 18. september 2017.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
JAHLA Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (3)
-
Best-AV A/S
Via JAHLA Holding ApS -
Best-AV Vest ApS
Via Best-AV A/S -
Best Sound ApS
Via Best-AV A/S
Direktørposter (1)
-
JAHLA Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.01.2022
Bestyrelsesposter (1)
-
Best-AV A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 28.09.2022
Tidslinje (11)
-
Best-AV A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 28.09.2022
Registreringsdato: 28.09.2022 -
JAHLA Holding ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 01.01.2022
Registreringsdato: 01.01.2022 -
JAHLA Holding ApS
Tilknyttet som direktørDato: 01.01.2022
Registreringsdato: 01.01.2022
Blå bog (fortsat)
Jesper har været inde over flere virksomheder og kan betegnes som en arbejdsom serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 4 år 6 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
24.05.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10% -
Reel ejer
31.12.2021 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
28.09.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 15% -
Stifter og Reel ejer
18.12.2021 - Stadig aktiv
Ejer og Direktør
01.01.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
04.07.2022 - 31.12.2022
Ejerandel: 5% -
Stifter, Ejer og Direktør
20.08.2019 - 15.02.2021
Ejerandel: 50%
Jesper Alexander Haaber Løje Andersen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn JAHLA Holding ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 545' DKK. Igennem sit holdingselskab JAHLA Holding ApS har Jesper dermed også ejerandele i Best-AV A/S (15-19.99%).
Du kan også se koncerndiagram for Jesper Alexander Haaber Løje Andersen, du skal blot oprette en gratis brugerkonto. Det kan klares på 60 sek, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2023 hvor JAHLA Holding ApS fremviste et overskud på 336' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 3.901' DKK (Best-AV A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 8.254' DKK (Best-AV A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 255' DKK (Best Sound ApS).
En af de forbindelser som går igen i Jesper' netværk er Jan Bjælke Andersen.