Christian Friederich Harr
Erhvervsaktiv siden: | 1. jun. 2017 (7 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | Nitor Trading A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 2.886.602' DKK Nitor Energy A/S (2022) |
Største underskud: | -282' DKK Nitor Trading A/S (2017) |
Største egenkapital: | 1.856.675' DKK Nitor Energy A/S (2022) |
Største gæld: | 1.457.917' DKK Nitor Energy A/S (2022) |
Flest årsværk: | 31 årsværk hos Nitor Energy A/S (2022) |
Længste aktivitet: | Ejer af Three Moon ApS (7 år 3 måneder) |
Seed: 800181161
Karrieren som erhvervsleder startede i 2017 i Nitor Trading A/S i rollen som Bestyrelsesmedlem, Direktør og Reel ejer. Hvervet som Bestyrelsesmedlem bestred Christian Friederich Harr i 2 år 6 måneder, før fratrædelsen d. 18. december 2019.
Virksomheden var dengang aktiv indenfor anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2018 som viste et underskud på 58' DKK. Virksomheden lukkede slutteligt d. 18. december 2019.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Three Moon ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (3)
-
Nitor Holding ApS
Via Three Moon ApSNyt selskab -
Nitor Energy A/S
Via Nitor Holding ApS -
NEINV ApS
Via Nitor Holding ApSNyt selskab
Direktørposter (3)
-
Three Moon ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.06.2017 -
Nitor Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 10.09.2024 Ny -
NEINV ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 17.09.2024 Ny
Bestyrelsesposter (1)
-
Nitor Energy A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 24.09.2020
Ejendomme (1)
Tidslinje (12)
-
NEINV ApS
Tilknyttet som direktørDato: 17.09.2024
Registreringsdato: 17.09.2024 -
Nitor Holding ApS
Tilknyttet som direktørDato: 10.09.2024
Registreringsdato: 10.09.2024 -
Nitor Energy A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 24.09.2020
Registreringsdato: 24.09.2020
Blå bog (fortsat)
Christian har været engageret i flere virksomheder og må betegnes som en yderst handlekraftig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 7 år 3 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Ejer
17.09.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% Via Nitor Holding ApS -
Direktør og Ejer
10.09.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 20-24.99% Via Three Moon ApS -
Stifter, Ejer og Direktør
01.06.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
01.06.2017 - Stadig aktiv
Reel ejer
09.08.2017 - 17.09.2020
Bestyrelsesmedlem
17.09.2020 - 21.09.2020
Bestyrelsesmedlem
24.09.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33,33% -
Bestyrelsesmedlem og Direktør
01.06.2017 - 18.12.2019
Reel ejer
09.08.2017 - 18.12.2019
Ejerandel: 33,33%
Christian Friederich Harr er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Three Moon ApS (100% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 298.974' DKK. Gennem holdingselskabet Three Moon ApS har Christian derfor også andele i Nitor Holding ApS (20-24.99%).
Tjek også vores interaktive koncerndiagram for Christian Friederich Harr, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det tager kun 1 minut, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2022 hvor Nitor Energy A/S kunne fremvise et overskud på 2.886.602' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2017 hvor Nitor Trading A/S kunne fremvise et underskud på 282' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Christian' netværk er Simon Birch Hansen.