Martin Stærk Burmester
Erhvervsaktiv siden: | 14. jun. 2017 (7 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | Fremtids Huse ApS (Ejer) |
Største overskud: | 14.173' DKK Kosmo ApS (2018-19) |
Største underskud: | -5.565' DKK Kosmo ApS (2022-23) |
Største egenkapital: | 12.309' DKK Kosmo ApS (2020-21) |
Største gæld: | 46.190' DKK Kosmo ApS (2020-21) |
Flest årsværk: | 3 årsværk hos Kosmo ApS (2020-21) |
Længste aktivitet: | Ejer af M. Burmester Holding ApS (2 år 9 måneder) |
Seed: 337070647
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark begyndte for alvor dengang i 2017 i Fremtids Huse ApS som Ejer, Stifter og Direktør. Virksomheden blev stiftet af Martin Stærk Burmester der som enlig ejer af virksomheden fik det fulde ansvar. Hvervet som Ejer, Stifter og Direktør havde Martin i 2 år 4 måneder, inden stoppet d. 24. oktober 2019.
Virksomheden arbejdede indenfor opførelse af bygninger. Her mere end 5 år senere er virksomheden stadig i gang og seneste årsregnskab for 2017-18 kunne fremvise et underskud på 19' DKK. Virksomheden ophørte slutteligt den 24. oktober 2019.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
M. Burmester Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (3)
-
Kosmo ApS
Via M. Burmester Holding ApS -
Søe Ejendomme ApS
Via Kosmo ApS -
Skive Ejendomme ApS
Via M. Burmester Holding ApS
Direktørposter (2)
-
M. Burmester Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 29.11.2021 -
Skive Ejendomme ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 29.11.2021
Bestyrelsesposter (1)
-
Kosmo ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 22.03.2022
Ejendomme (2)
Tidslinje (8)
-
Kosmo ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 22.03.2022
Registreringsdato: 22.03.2022 -
M. Burmester Holding ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 29.11.2021
Registreringsdato: 29.11.2021 -
Skive Ejendomme ApS
Tilknyttet som direktørDato: 29.11.2021
Registreringsdato: 29.11.2021
Blå bog (fortsat)
Martin har sidenhen været involveret i flere andre virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 5 år 2 måneder.
Har været hos følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
01.02.2022 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
22.03.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 25% -
Direktør og Reel ejer
29.11.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 24% -
Stifter, Ejer og Direktør
29.11.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter, Ejer og Direktør
14.06.2017 - 24.10.2019
Reel ejer
05.09.2017 - 24.10.2019
Ejerandel: 50%
Martin Stærk Burmester er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn M. Burmester Holding ApS (100% ejerskab), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 348' DKK. Igennem sit holdingselskab M. Burmester Holding ApS har Martin dermed også ejerandele i Kosmo ApS (25-33.33%) & Skive Ejendomme ApS (20-24.99%).
Se også koncerndiagram for Martin Stærk Burmester, det kræver kun du opretter en gratis bruger. Det tager ca. 1 min, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022-23 hvor M. Burmester Holding ApS fremviste et overskud på 292' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022-23 hvor Skive Ejendomme ApS fremviste et underskud på 32' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Martin' netværk er Hans Jørgen Stærk.