Jerker Gustav Hartwall
Erhvervsaktiv: | 22. jan. 2007 - 19. jun. 2024 |
Karrieren startede hos: | K HARTWALL A/S (Reel ejer) |
Største overskud: | 375' DKK K HARTWALL A/S (2020) |
Største underskud: | Har aldrig leveret et underskud |
Største egenkapital: | 2.696' DKK K HARTWALL A/S (2023) |
Største gæld: | 2.444' DKK K HARTWALL A/S (2020) |
Længste aktivitet: | Reel ejer af K HARTWALL A/S (17 år 8 måneder) |
Seed: 1883426185
Det hele startede i 2007 i K HARTWALL A/S i rollen som Reel ejer og Bestyrelsesmedlem. Denne rolle bestred Jerker Gustav Hartwall i 17 år 8 måneder, før fratrædelsen d. 4. oktober 2024.
Virksomheden specialiserede sig dengang indenfor engros- og detailhandel med lastbiler og påhængsvogne mv.. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2020 som viste et overskud på 375' DKK. Virksomheden lukkede slutteligt d. 4. oktober 2024.
Tidslinje (2)
-
K HARTWALL A/S (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 19.06.2024
Registreringsdato: 19.06.2024 -
K HARTWALL A/S (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 23.03.2017
Registreringsdato: 23.03.2017
Blå bog (fortsat)
En af de forbindelser som går igen i Jerker' netværk er Mats Johan Arnold Lobbas.