Mathias Lange Heide Rasmussen
Erhvervsaktiv siden: | 3. jul. 2017 (7 år 2 måneder) |
Karrieren startede hos: | Amethyst Holding ApS (Ejer) |
Største overskud: | Har aldrig leveret et overskud |
Største underskud: | -3.609' DKK MyLoyal ApS (2022) |
Største egenkapital: | 33' DKK Amethyst Holding IVS (Nu: Amethyst Holding ApS) (2021) |
Største gæld: | 11.004' DKK MyLoyal ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af Amethyst Holding ApS (7 år 2 måneder) |
Seed: 1404462258
Det begyndte den dag i 2017 ved Amethyst Holding ApS (tidligere Amethyst Holding IVS) i hvervet som Ejer, Direktør og Stifter. Virksomheden blev kun stiftet af Mathias Lange Heide Rasmussen og har som eneste ejer dermed også fået det fulde ansvar i virksomheden. Rollen som Ejer, Direktør og Stifter har Mathias nu besiddet i 7 år 2 måneder, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Virksomheden har specialiseret sig indenfor ikke-finansielle holdingselskaber. Her 7 år senere er virksomheden stadig i drift og seneste årsregnskab fra 2023 viste et underskud på 3' DKK.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
Amethyst Holding ApS
Ejerandel: 100% -
Mathias Heide Holding ApS
Ejerandel: 100%Nyt selskab
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
MyLoyal ApS
Via Amethyst Holding ApS -
WePaintArt ApS
Via Mathias Heide Holding ApS
Direktørposter (3)
-
Mathias Heide Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 06.06.2024 -
Amethyst Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 03.07.2017 -
WePaintArt ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 18.08.2023
Tidslinje (7)
-
Mathias Heide Holding ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 06.06.2024
Registreringsdato: 06.06.2024 -
Mathias Heide Holding ApS
Tilknyttet som direktørDato: 06.06.2024
Registreringsdato: 06.06.2024 -
Aioray ApS
Fratrådt som direktørDato: 21.09.2023
Registreringsdato: 21.09.2023
Blå bog (fortsat)
Mathias har været involveret i mange virksomheder og må betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 7 år 3 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
06.06.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer og Direktør
18.08.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter, Ejer og Direktør
03.07.2017 - Stadig aktiv
Reel ejer
25.04.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør og Reel ejer
17.10.2022 - 04.04.2024
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
01.05.2019 - 29.02.2020
Reel ejer
01.03.2020 - 31.12.2020
Reel ejer
01.01.2021 - 30.08.2021
Reel ejer
31.08.2021 - 31.08.2021
Ejerandel: 8,14%
Mathias Lange Heide Rasmussen er indehaver af 2 personligt ejet holdingselskaber ved navn:
• Amethyst Holding ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 26' DKK.
• Mathias Heide Holding ApS (ejer lige nu 100%).
I de nævnte holdingselskaber finder man i selskabskonstruktionen yderligere 0 holdingselskaber som og , som ikke er personligt ejet.
Se også koncerndiagram for Mathias Lange Heide Rasmussen, du skal blot oprette en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 min, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2020 hvor Amethyst Holding IVS (Nu: Amethyst Holding ApS) landede et underskud på 5' DKK.
Seneste tal
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 1.568' DKK (MyLoyal ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 26' DKK (Amethyst Holding IVS (Nu: Amethyst Holding ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -8.376' DKK (MyLoyal ApS).
En af de forbindelser som går igen i Mathias' netværk er Peter Harting Bodskov.