Mathias Blicher Jensen
Erhvervsaktiv siden: | 1. jul. 2017 (7 år 2 måneder) |
Karrieren startede hos: | Codaf Group ApS (Ejer) |
Største overskud: | 1.350' DKK Codaf Group IVS (Nu: Codaf Group ApS) (2023-24) |
Største underskud: | Har aldrig leveret et underskud |
Største egenkapital: | 2.826' DKK MBJ Invest ApS (2023-24) |
Største gæld: | 769' DKK Codaf Group IVS (Nu: Codaf Group ApS) (2023-24) |
Flest årsværk: | 2 årsværk hos Codaf Group IVS (Nu: Codaf Group ApS) (2023-24) |
Længste aktivitet: | Reel ejer af Codaf Group ApS (7 år 2 måneder) |
Seed: 949670162
Det begyndte for alvor dengang i 2017 i Codaf Group ApS (tidligere Codaf Group IVS) som Ejer og Direktør. Mathias Blicher Jensen købte en andel af virksomheden den 1. juli 2017 og fik en andel på 100%. På det tidspunkt bestod partnerkredsen udover Mathias af: Sonja Blicher Blok Jensen. Hvervet som Ejer og Direktør har Mathias nu besiddet i 4 år 3 måneder, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Virksomheden arbejder indenfor detailhandel via internettet med digitale produkter. Her mere end 4 år senere er virksomheden stadig i gang og seneste regnskab fra 2023-24 kunne fremvise et overskud på 1.350' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
MBJ Invest ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Codaf Group ApS
Via MBJ Invest ApS
Direktørposter (2)
-
Codaf Group ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 22.10.2020 -
MBJ Invest ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.10.2021
Tidslinje (9)
-
Codaf Group IVS (Nu: Codaf Group ApS) (100%)
Er ikke længere ejerDato: 01.10.2021
Registreringsdato: 01.10.2021 -
MBJ Invest ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 01.10.2021
Registreringsdato: 01.10.2021 -
MBJ Invest ApS
Tilknyttet som direktørDato: 01.10.2021
Registreringsdato: 01.10.2021
Blå bog (fortsat)
Mathias har sidenhen været involveret i flere andre virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 7 år 2 måneder.
Har været hos følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
01.10.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Ejer
01.07.2017 - 01.10.2021
Reel ejer
01.07.2017 - Stadig aktiv
Direktør
22.10.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
15.03.2021 - 27.09.2021
Ejerandel: 10% -
Ejer
21.03.2019 - 06.11.2019
Ejerandel: 100%
Mathias Blicher Jensen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn MBJ Invest ApS (100% ejerskab), som i 2023-24 kunne fremvise en egenkapital på 2.826' DKK. Igennem sit holdingselskab MBJ Invest ApS har Mathias dermed også ejerandele i Codaf Group ApS (100%).
Du kan se det interaktive koncerndiagram for Mathias Blicher Jensen, det kræver kun du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 1 minut, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2023-24 hvor Codaf Group IVS (Nu: Codaf Group ApS) fremviste et overskud på 1.350' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023-24 var et overskud på 1.350' DKK (Codaf Group IVS (Nu: Codaf Group ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023-24 var på 2.826' DKK (MBJ Invest ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023-24 var på 1.555' DKK (Codaf Group IVS (Nu: Codaf Group ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Mathias' netværk er Stefan Jesper Bargisen.