Peter Henrik Skov-Jakobsen
Erhvervsaktiv siden: | 11. jun. 2009 (15 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | GRÆNSELANDETS OPLYSNINGSFOND (Reel ejer) |
Største overskud: | 51' DKK GRÆNSELANDETS OPLYSNINGSFOND (2015) |
Største underskud: | -33' DKK GRÆNSELANDETS OPLYSNINGSFOND (2016) |
Største egenkapital: | 327' DKK GRÆNSELANDETS OPLYSNINGSFOND (2015) |
Største gæld: | 1.005' DKK GRÆNSELANDETS OPLYSNINGSFOND (2020) |
Længste aktivitet: | Reel ejer af GRÆNSELANDETS OPLYSNINGSFOND (14 år 10 måneder) |
Seed: 846881805
Karrieren som erhvervsaktiv startede for alvor en dag i 2009 ved GRÆNSELANDETS OPLYSNINGSFOND med titlen som Reel ejer og Bestyrelsesmedlem. Denne rolle bestred Peter Henrik Skov-Jakobsen i 14 år 10 måneder, før stoppet den 27. april 2024.
I dag arbejder virksomheden med foreninger, legater og fonde med sygdomsbekæmpende, sociale og velgørende formål. I dag er virksomheden stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2022 kunne vise et overskud på 39' DKK.
Tidslinje (2)
-
GRÆNSELANDETS OPLYSNINGSFOND (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 17.04.2023
Registreringsdato: 17.04.2023 -
GRÆNSELANDETS OPLYSNINGSFOND (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 17.10.2020
Registreringsdato: 17.10.2020
Blå bog (fortsat)
Peter har været engageret i helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget flittig virksomhedsleder hvis man sammenligner med gennemsnittet af danske virksomhedsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 15 år 3 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
18.05.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som bestyrelsesmedlem -
Reel ejer
08.03.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som bestyrelsesmedlem -
Reel ejer
17.10.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Reel ejer
17.10.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Reel ejer
17.10.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som bestyrelsesmedlem
En af de forbindelser som går igen i Peter' netværk er Jørgen Bruun Christensen.