Henrik Lyngsø Graham Olsen
Erhvervsaktiv siden: | 30. maj 2017 (7 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | Søborg/Aars Holding ApS (Ejer) |
Største overskud: | 1.473' DKK Søborg/Aars Holding ApS (2021) |
Største underskud: | -151' DKK CONSULENDO ApS (2023) |
Største egenkapital: | 12.209' DKK Søborg/Aars Holding ApS (2023) |
Største gæld: | 1.191' DKK CONSULENDO ApS (2020-21) |
Flest årsværk: | 2 årsværk hos CONSULENDO ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af Søborg/Aars Holding ApS (6 år 3 måneder) |
Seed: 1503120033
Karrieren som erhvervsaktiv begyndte den dag i 2017 hos Søborg/Aars Holding ApS i hvervet som Ejer. Henrik Lyngsø Graham Olsen købte sig ind i virksomheden den 30. maj 2017 og fik en ejerandel på 5-9.99%. På det tidspunkt bestod ejerkredsen udover Henrik af: Erik Buus Lyngsø, Jens Bay Lyngsø, Karen Marie Buus Lyngsø og 6 andre personer. Titlen som Ejer har Henrik nu besiddet i 6 år 3 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Virksomheden har specialiseret sig indenfor ikke-finansielle holdingselskaber. Her mere end 6 år senere er virksomheden stadig aktiv og seneste regnskab fra 2023 viste et overskud på 1.243' DKK.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
Søborg/Aars Holding ApS
Ejerandel: 10-14.99% -
Henrik Lyngsø Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (3)
-
Søborg/Aars ApS
Via Søborg/Aars Holding ApS -
CONSULENDO ApS
Via Henrik Lyngsø Holding ApS -
DataSponge ApS
Via Henrik Lyngsø Holding ApS
Direktørposter (3)
-
CONSULENDO ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 31.01.2024 -
Henrik Lyngsø Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.11.2018 -
DataSponge ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.08.2022
Ejendomme (1)
Tidslinje (7)
-
CONSULENDO ApS
Tilknyttet som direktørDato: 31.01.2024
Registreringsdato: 31.01.2024 -
Søborg/Aars Holding ApS (10-14.99%)
Tilknyttet som ejerDato: 30.09.2023
Registreringsdato: 30.09.2023 -
Søborg/Aars Holding ApS (5-9.99%)
Er ikke længere ejerDato: 29.09.2023
Registreringsdato: 29.09.2023
Blå bog (fortsat)
Henrik har sidenhen været involveret i flere andre danske virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 7 år 4 måneder.
Har været omkring følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
01.11.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
01.11.2018 - 30.01.2024
Direktør og Reel ejer
31.01.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
01.08.2022 - 30.09.2023
Direktør
01.08.2022 - Stadig aktiv
Reel ejer
01.10.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Ejer
30.05.2017 - 29.09.2023
Ejer
30.09.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10-14.99%
Henrik Lyngsø Graham Olsen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Henrik Lyngsø Holding ApS (ejer pt. 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 216' DKK. Gennem sit holdingselskab Henrik Lyngsø Holding ApS har Henrik dermed også andele i CONSULENDO ApS (50-66.65%) samt DataSponge ApS (50-66.65%).
Prøv også det interaktive koncerndiagram for Henrik Lyngsø Graham Olsen, det eneste det kræver er at du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 1 minut, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021 hvor Søborg/Aars Holding ApS landede et overskud på 1.473' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2017 hvor Søborg/Aars Holding ApS landede et underskud på 45' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 1.243' DKK (Søborg/Aars Holding ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 151' DKK (CONSULENDO ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 12.209' DKK (Søborg/Aars Holding ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 124' DKK (CONSULENDO ApS).
En af de forbindelser som går igen i Henrik' netværk er Erik Buus Lyngsø.