Ole Clausen
Erhvervsaktiv siden: | 7. jul. 2017 (7 år 2 måneder) |
Karrieren startede hos: | JH Transport & Logistics A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 2.920' DKK JH Transport & Logistics A/S (2016) |
Største underskud: | -1.292' DKK JH Transport & Logistics A/S (2021) |
Største egenkapital: | 12.672' DKK JH Transport & Logistics A/S (2022) |
Største gæld: | 36.505' DKK JH Transport & Logistics A/S (2018) |
Flest årsværk: | 100 årsværk hos JH Transport & Logistics A/S (2018) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af JH Transport & Logistics A/S (7 år 2 måneder) |
Seed: 111534249
Det hele begyndte for alvor dengang i 2017 i JH Transport & Logistics A/S som Bestyrelsesmedlem, Reel ejer og Direktør. Hvervet som Bestyrelsesmedlem har Ole Clausen nu besiddet i 7 år 2 måneder, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Nu arbejder virksomheden indenfor branchen vejgodstransport. I dag er virksomheden stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2023 kunne fremvise et underskud på 1.027' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
OCL Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
OCBE Holding ApS
Via OCL Holding ApS -
JH Transport & Logistics A/S
Via OCBE Holding ApS
Direktørposter (2)
-
JH Transport & Logistics A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 16.08.2023 -
OCL Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 19.08.2018
Ejendomme (1)
Tidslinje (5)
-
JH Transport & Logistics A/S
Tilknyttet som direktørDato: 16.08.2023
Registreringsdato: 16.08.2023 -
OCL Holding ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 19.08.2018
Registreringsdato: 19.08.2018 -
OCL Holding ApS
Tilknyttet som direktørDato: 19.08.2018
Registreringsdato: 19.08.2018
Blå bog (fortsat)
Ole har sidenhen været involveret i flere andre virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 7 år 2 måneder.
Har været hos følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
19.08.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
09.08.2018 - Stadig aktiv
Reel ejer
01.11.2018 - 15.08.2023
Reel ejer
16.08.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 80% -
Bestyrelsesmedlem
07.07.2017 - Stadig aktiv
Reel ejer
13.11.2018 - 15.08.2023
Direktør og Reel ejer
16.08.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 20%
Ole Clausen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn OCL Holding ApS (100% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 47' DKK. I samme organisation finder man også holdingselskabet OCBE Holding ApS (80%), som ikke er personligt ejet.
Tjek også vores interaktive koncerndiagram for Ole Clausen, det kræver kun du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 1 minut, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2023 hvor OCBE Holding ApS fremviste et overskud på 380' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2023 hvor JH Transport & Logistics A/S fremviste et underskud på 1.027' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 380' DKK (OCBE Holding ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 1.027' DKK (JH Transport & Logistics A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 9.082' DKK (JH Transport & Logistics A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 47' DKK (OCL Holding ApS).
En af de forbindelser som går igen i Ole' netværk er Bente Provstgaard Hansen.