Thomas Søby Carstensen
Erhvervsaktiv siden: | 11. jul. 2017 (7 år 2 måneder) |
Karrieren startede hos: | Thomas Søby Carstensen Holding ApS (Ejer) |
Største overskud: | 44.376' DKK Prima Svin A/S (2023) |
Største underskud: | -2.309' DKK Prima Svin A/S (2021) |
Største egenkapital: | 64.065' DKK Klaptoft A/S (2023) |
Største gæld: | 194.830' DKK Prima Svin A/S (2020) |
Flest årsværk: | 24 årsværk hos Prima Svin A/S (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af Thomas Søby Carstensen Holding ApS (7 år 2 måneder) |
Seed: 1656309637
Karrieren som erhvervsleder begyndte den dag i 2017 ved Thomas Søby Carstensen Holding ApS i hvervet som Ejer, Stifter og Direktør. Virksomheden blev alene stiftet af Thomas Søby Carstensen og har som eneste ejer dermed også fået det fulde ansvar i virksomheden. Rollen som Ejer, Stifter og Direktør har Thomas nu besiddet i 7 år 2 måneder, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Virksomheden har specialiseret sig indenfor ikke-finansielle holdingselskaber. Her 7 år senere er virksomheden stadig i drift og seneste regnskab for 2023 viste et underskud på 43' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Thomas Søby Carstensen Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Prima Svin A/S
Via Thomas Søby Carstensen Holding ApS
Direktørposter (2)
-
Thomas Søby Carstensen Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 11.07.2017 -
Prima Svin A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 13.07.2017
Bestyrelsesposter (2)
-
Prima Svin A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 30.03.2023 -
Klaptoft A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 30.03.2023
Tidslinje (7)
-
Klaptoft A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 30.03.2023
Registreringsdato: 30.03.2023 -
Prima Svin A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 30.03.2023
Registreringsdato: 30.03.2023 -
Prima Svin A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 21.04.2020
Registreringsdato: 21.04.2020
Blå bog (fortsat)
Thomas har sidenhen været involveret i flere andre danske virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 7 år 2 måneder.
Har været omkring følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
30.03.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter, Ejer og Direktør
11.07.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
13.07.2017 - 21.04.2020
Direktør og Reel ejer
13.07.2017 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
30.03.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50%
Thomas Søby Carstensen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Thomas Søby Carstensen Holding ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 257' DKK. Gennem sit holdingselskab Thomas Søby Carstensen Holding ApS har Thomas dermed også andele i Prima Svin A/S (50-66.65%).
Udforsk også koncerndiagram for Thomas Søby Carstensen, du skal blot oprette en gratis brugerkonto. Det tager kun 60 sekunder, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2023 hvor Prima Svin A/S landede et overskud på 44.376' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021 hvor Prima Svin A/S landede et underskud på 2.309' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 44.376' DKK (Prima Svin A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 43' DKK (Thomas Søby Carstensen Holding ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 64.065' DKK (Klaptoft A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 257' DKK (Thomas Søby Carstensen Holding ApS).
En af de forbindelser som går igen i Thomas' netværk er Torben Poulsen.