Cathrine Brekke Skyum
Erhvervsaktiv siden: | 4. maj 2017 (7 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | Yellow Umwelt A/S (Reel ejer) |
Største overskud: | 3.899' DKK UMWELT A/S (Nu: UMWELT ApS) (2021) |
Største underskud: | -7.176' DKK UMWELT A/S (Nu: UMWELT ApS) (2019) |
Største egenkapital: | 8.668' DKK UMWELT A/S (Nu: UMWELT ApS) (2019) |
Største gæld: | 18.289' DKK YELLOW ADVERTISING A/S (Nu: Yellow Umwelt A/S) (2021) |
Flest årsværk: | 40 årsværk hos UMWELT A/S (Nu: UMWELT ApS) (2014) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af Yellow Umwelt A/S (7 år 2 måneder) |
Seed: 1888224391
Karrieren I Danmark startede i 2017 hos Yellow Umwelt A/S (tidligere YELLOW ADVERTISING A/S) i rollen som Reel ejer og Bestyrelsesmedlem. Denne rolle bestred Cathrine Brekke Skyum i 2 år 7 måneder, før stoppet d. 9. december 2019.
I dag har virksomheden specialiseret sig indenfor reklamebureauer. Virksomheden er stadig aktiv og seneste regnskab for 2023 som viste et overskud på 760' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Cathrine Brekke Skyum ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (3)
-
Yellow Umwelt A/S
Via Cathrine Brekke Skyum ApS -
UMWELT ApS
Via Yellow Umwelt A/S -
XTools ApS
Via Yellow Umwelt A/S
Direktørposter (1)
-
Cathrine Brekke Skyum ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 06.10.2017
Bestyrelsesposter (1)
-
Yellow Umwelt A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 18.07.2017
Ejendomme (1)
Tidslinje (5)
-
UMWELT A/S (Nu: UMWELT ApS)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 16.11.2023
Registreringsdato: 16.11.2023 -
UMWELT A/S (Nu: UMWELT ApS)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 04.06.2020
Registreringsdato: 04.06.2020 -
Cathrine Brekke Skyum ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 06.10.2017
Registreringsdato: 06.10.2017
Blå bog (fortsat)
Cathrine har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 7 år 5 måneder.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
06.10.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
04.06.2020 - 16.11.2023
Ejer
23.11.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% Via Yellow Umwelt A/S -
Reel ejer
04.05.2017 - 09.12.2019
Bestyrelsesmedlem
18.07.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 11,1%
Cathrine Brekke Skyum er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Cathrine Brekke Skyum ApS (ejer pt. 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på -73' DKK. Gennem holdingselskabet Cathrine Brekke Skyum ApS har Cathrine derfor også andele i Yellow Umwelt A/S (25-33.33%).
Udforsk også koncerndiagram for Cathrine Brekke Skyum, det eneste det kræver er at du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2023 hvor Cathrine Brekke Skyum ApS kunne fremvise et overskud på 128' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2017-18 hvor Cathrine Brekke Skyum ApS kunne fremvise et underskud på 111' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 760' DKK (YELLOW ADVERTISING A/S (Nu: Yellow Umwelt A/S)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 51' DKK (UMWELT A/S (Nu: UMWELT ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 566' DKK (YELLOW ADVERTISING A/S (Nu: Yellow Umwelt A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -73' DKK (Cathrine Brekke Skyum ApS).
En af de forbindelser som går igen i Cathrine' netværk er Martin Michael Hansen.