Dinna Iben Arbo
Erhvervsaktiv siden: | 17. jul. 2017 (7 år 2 måneder) |
Karrieren startede hos: | Champagne For Alle ApS (Ejer) |
Største overskud: | 765' DKK Arbo import A/S (Nu: Champagne For Alle ApS) (2020) |
Største underskud: | -756' DKK Arbo Holding ApS (2022) |
Største egenkapital: | 851' DKK Arbo import A/S (Nu: Champagne For Alle ApS) (2021) |
Største gæld: | 6.471' DKK Arbo import A/S (Nu: Champagne For Alle ApS) (2023) |
Flest årsværk: | 5 årsværk hos Arbo import A/S (Nu: Champagne For Alle ApS) (2022) |
Længste aktivitet: | Direktør af Champagne For Alle ApS (7 år 2 måneder) |
Seed: 1209831250
Karrieren som leder begyndte den dag i 2017 hos Champagne For Alle ApS (tidligere Arbo import IVS) i hvervet som Ejer, Direktør, Stifter og Bestyrelsesmedlem. Det var sammen med kollegaen Michael Arbo Mortensen at Dinna Iben Arbo stiftede Champagne For Alle ApS den dag i juli 2017. Titlen som Ejer, Direktør, Stifter og Bestyrelsesmedlem har Dinna nu besiddet i 4 år 9 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Virksomheden har specialiseret sig indenfor engroshandel med vin og spiritus. Her mere end 4 år senere er virksomheden stadig aktiv og seneste regnskab for 2023 viste et overskud på 437' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Arbo Holding ApS
Ejerandel: 50-66.65%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Champagne For Alle ApS
Via Arbo Holding ApS
Direktørposter (2)
-
Arbo Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 10.05.2022 -
Champagne For Alle ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 17.07.2017
Ejendomme (1)
Tidslinje (7)
-
Arbo import A/S (Nu: Champagne For Alle ApS)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 14.12.2023
Registreringsdato: 14.12.2023 -
Arbo import IVS (Nu: Champagne For Alle ApS) (50-66.65%)
Er ikke længere ejerDato: 10.05.2022
Registreringsdato: 10.05.2022 -
Arbo Holding ApS (50-66.65%)
Tilknyttet som ejerDato: 10.05.2022
Registreringsdato: 10.05.2022
Blå bog (fortsat)
Dinna har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Karrieren har indtil nu varet i mere end 7 år 2 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
10.05.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter og Ejer
17.07.2017 - 10.05.2022
Direktør og Reel ejer
17.07.2017 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
28.04.2021 - 14.12.2023
Ejerandel: 50%
Dinna Iben Arbo er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Arbo Holding ApS (ejer pt. 50%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på -32' DKK. Gennem sit holdingselskab Arbo Holding ApS har Dinna dermed også andele i Champagne For Alle ApS (100%).
Du kan se koncerndiagram for Dinna Iben Arbo, det eneste det kræver er at du opretter en gratis bruger. Det tager kun 60 sekunder, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2020 hvor Arbo import A/S (Nu: Champagne For Alle ApS) landede et overskud på 765' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022 hvor Arbo Holding ApS landede et underskud på 756' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 437' DKK (Arbo import A/S (Nu: Champagne For Alle ApS)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 12' DKK (Arbo Holding ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på -32' DKK (Arbo Holding ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -215' DKK (Arbo import A/S (Nu: Champagne For Alle ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Dinna' netværk er Michael Arbo Mortensen.