Robert Zurawski
Erhvervsaktiv siden: | 29. aug. 2017 (7 år 1 måned) |
Karrieren startede hos: | VATTENFALL VINDKRAFT A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 3.712.968' DKK VATTENFALL VINDKRAFT A/S (2022) |
Største underskud: | -299.006' DKK VATTENFALL VINDKRAFT A/S (2016) |
Største egenkapital: | 9.264.204' DKK VATTENFALL VINDKRAFT A/S (2023) |
Største gæld: | 9.032.898' DKK VATTENFALL VINDKRAFT A/S (2023) |
Flest årsværk: | 514 årsværk hos VATTENFALL VINDKRAFT A/S (2023) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af VATTENFALL VINDKRAFT A/S (3 år 8 måneder) |
Seed: 1783757758
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark begyndte for alvor dengang i 2017 ved VATTENFALL VINDKRAFT A/S som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem havde Robert Zurawski i 3 år 5 måneder, før fratrædelsen den 3. februar 2021.
I dag arbejder virksomheden indenfor branchen produktion af elektricitet. Virksomheden er stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2023 kunne fremvise et overskud på 397.330' DKK.
Bestyrelsesposter (1)
-
VATTENFALL VINDKRAFT A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 04.02.2021
Tidslinje (3)
-
VATTENFALL VINDKRAFT A/S (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 04.02.2021
Registreringsdato: 04.02.2021 -
VATTENFALL VINDKRAFT A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 03.02.2021
Registreringsdato: 03.02.2021 -
VATTENFALL VINDKRAFT A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 29.08.2017
Registreringsdato: 29.08.2017
Blå bog (fortsat)
Robert Zurawski har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2022 som bestyrelsesmedlem ved VATTENFALL VINDKRAFT A/S der præsenterede et overskud på 3.712.968' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2017 som bestyrelsesmedlem ved VATTENFALL VINDKRAFT A/S der præsenterede et underskud på 7.840' DKK.
Robert har i alt siddet i bestyrelsen hos 2 forskellige selskaber (heraf 1 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 3 år 8 måneder fra 2021 til i dag hos VATTENFALL VINDKRAFT A/S.
En af de forbindelser som går igen i Robert' netværk er Anne Mette Traberg.