Marcus Feltmann Espersen
Erhvervsaktiv: | 3. sep. 2017 - 29. jan. 2024 |
Karrieren startede hos: | MR. Invest ApS (Ejer) |
Største overskud: | 29.502' DKK Feltmann ApS (2021-22) |
Største underskud: | -108' DKK Feltmann ApS (2022-23) |
Største egenkapital: | 29.545' DKK Feltmann ApS (2021-22) |
Største gæld: | 4.957' DKK Feltmann ApS (2021-22) |
Længste aktivitet: | Ejer af MR. Invest ApS (7 år) |
Seed: 77827421
Karrieren som erhvervsperson i Danmark startede i 2017 ved MR. Invest ApS (tidligere Feltmann Invest IVS) i rollen som Ejer. Marcus Feltmann Espersen købte en del af virksomheden d. 3. september 2017 og havde dermed en ejerandel på 33.34-49.99%. På det tidspunkt bestod ejerkredsen foruden Marcus af: Robert Feltmann Espersen og DF MCR HOLDING IVS. Rollen som Ejer har Marcus nu bestreddet i 7 år, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Virksomheden opererer indenfor branchen finansielle holdingselskaber. Her 7 år senere er virksomheden stadig i drift og seneste årsrapport fra 2022-23 som viste et overskud på 0' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
MR. Invest ApS
Ejerandel: 33.34-49.99%
Indirekte ejede Selskaber (5)
-
Feltmann ApS
Via MR. Invest ApS -
Executive Capital IV K/S
Via Feltmann ApSNyt selskab -
EC Steel ApS
Via Executive Capital IV K/SNyt selskab -
FTE Holding 2024 ApS
Via EC Steel ApSNyt selskab -
V-Steel A/S
Via FTE Holding 2024 ApS
Tidslinje (3)
-
WilFelt I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 29.01.2024
Registreringsdato: 29.01.2024 -
WilFelt I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.03.2023
Registreringsdato: 01.03.2023 -
Feltmann Invest IVS (Nu: MR. Invest ApS) (33.34-49.99%)
Tilknyttet som ejerDato: 03.09.2017
Registreringsdato: 03.09.2017
Blå bog (fortsat)
Marcus har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 7 år.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
08.01.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 48% -
Ejer
03.09.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 49% -
Stifter og Ejer
01.03.2023 - 29.01.2024
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Marcus Feltmann Espersen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn MR. Invest ApS (ejer lige nu 49%), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 35' DKK. Gennem holdingselskabet MR. Invest ApS har Marcus derfor også andele i Feltmann ApS (90-99.99%).
Tjek også vores interaktive koncerndiagram for Marcus Feltmann Espersen, du skal blot oprette en gratis bruger. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2017-18 hvor Feltmann Invest IVS (Nu: MR. Invest ApS) kunne fremvise et underskud på 3' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Marcus' netværk er Danny Espersen.