Caroline Haas Emborg
Erhvervsaktiv siden: | 3. sep. 2017 (7 år) |
Karrieren startede hos: | Sa Falkonera Import I/S (Ejer) |
Største overskud: | 27.439' DKK Arena Invest ApS (2021) |
Største underskud: | -33.685' DKK Arena Invest ApS (2022) |
Største egenkapital: | 38.842' DKK Arena Invest ApS (2021) |
Største gæld: | 169.891' DKK Arena Invest ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af Sa Falkonera Import I/S (5 år 6 måneder) |
Seed: 378209123
Karrieren som erhvervsperson begyndte for alvor dengang i 2017 ved Sa Falkonera Import I/S som Ejer og Stifter. Det var sammen med partnerne Rasmus Stampe Emborg, Elin Emborg at Caroline Haas Emborg stiftede Sa Falkonera Import I/S den dag i september 2017. Rollen som Ejer og Stifter havde Caroline i 5 år 6 måneder, før fratrædelsen den 31. marts 2023.
Virksomheden opererede indenfor branchen dyrkning af olieholdige frugter. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2023 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 31. marts 2023.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Gaia Investering ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (7)
-
Arena Invest ApS
Via Gaia Investering ApS -
SHIPINVEST5 ApS
Via Arena Invest ApS -
Dee4 Capital Fund II K/S
Via SHIPINVEST5 ApS -
Dee4 VesselCo 8 GP ApS
Via Dee4 Capital Fund II K/SNyt selskab -
Dee4 VesselCo 8 K/S
Via Dee4 VesselCo 8 GP ApSNyt selskab -
Dee4 Fund II Holding GP ApS
Via Dee4 Capital Fund II K/SNyt selskab -
Dee4 Fund II Holding K/S
Via Dee4 Fund II Holding GP ApSNyt selskab
Direktørposter (1)
-
Gaia Investering ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 15.01.2021
Bestyrelsesposter (1)
-
Arena Invest ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 22.01.2021
Ejendomme (2)
Tidslinje (5)
-
Sa Falkonera Import I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.03.2023
Registreringsdato: 31.03.2023 -
Arena Invest ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 22.01.2021
Registreringsdato: 22.01.2021 -
Gaia Investering ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 15.01.2021
Registreringsdato: 15.01.2021
Blå bog (fortsat)
Caroline har sidenhen været involveret i flere andre virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 7 år.
Har været hos følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer og Bestyrelsesmedlem
22.01.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 30% -
Stifter, Ejer og Direktør
15.01.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
03.09.2017 - 31.03.2023
Reel ejer
28.01.2018 - 31.03.2023
Ejerandel: 33%
Caroline Haas Emborg er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Gaia Investering ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 3.223' DKK. I samme organisation finder man også holdingselskabet Arena Invest ApS (30%), som ikke er personligt ejet.
Se også koncerndiagram for Caroline Haas Emborg, du skal blot oprette en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 minut, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021 hvor Gaia Investering ApS fremviste et overskud på 6.293' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022 hvor Gaia Investering ApS fremviste et underskud på 7.996' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 22.090' DKK (Arena Invest ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 27.867' DKK (Arena Invest ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 3.223' DKK (Gaia Investering ApS).
En af de forbindelser som går igen i Caroline' netværk er Elin Emborg.