Mikael Bartroff
Erhvervsaktiv siden: | 31. jul. 2017 (7 år 1 måned) |
Karrieren startede hos: | Freetrailer Group A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 11.359' DKK FREETRAILER DANMARK ApS (2021-22) |
Største underskud: | -13.736' DKK Company42 ApS (Nu: patentrenewal.com ApS) (2023) |
Største egenkapital: | 29.669' DKK Freetrailer Group A/S (2022-23) |
Største gæld: | 17.733' DKK Freetrailer Group A/S (2022-23) |
Flest årsværk: | 37 årsværk hos FREETRAILER DANMARK ApS (2022-23) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af Freetrailer Group A/S (3 år 6 måneder) |
Seed: 214848676
Karrieren som erhvervsleder startede for alvor en dag i 2017 hos Freetrailer Group A/S (tidligere FT GROUP A/S) med titlen som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem bestred Mikael Bartroff i 8 måneder, før stoppet d. 22. april 2018.
I dag arbejder virksomheden med anden it-servicevirksomhed. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste regnskab for 2022-23 kunne vise et overskud på 3.037' DKK.
Bestyrelsesposter (4)
-
Freetrailer Group A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 27.09.2023 -
FREETRAILER DANMARK ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 27.09.2023 -
WOOGIEWOOGIE ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 27.09.2023 -
Freetrailer Rental ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 27.09.2023
Tidslinje (18)
-
FREETRAILER DANMARK ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 27.09.2023
Registreringsdato: 27.09.2023 -
Freetrailer Group A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 27.09.2023
Registreringsdato: 27.09.2023 -
Freetrailer Rental ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 27.09.2023
Registreringsdato: 27.09.2023
Blå bog (fortsat)
Mikael har været forbi mange virksomheder og kan betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 6 år 6 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
21.01.2020 - 24.02.2023
Ejerandel: 5-9.99% -
Bestyrelsesmedlem
02.07.2018 - 27.10.2021
Bestyrelsesmedlem
27.09.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
30.04.2018 - 27.10.2021
Bestyrelsesmedlem
27.09.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
30.04.2018 - 27.10.2021
Bestyrelsesmedlem
27.09.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
31.07.2017 - 22.04.2018
Bestyrelsesmedlem
23.04.2018 - 20.05.2020
Bestyrelsesmedlem
23.04.2018 - 27.10.2021
Bestyrelsesmedlem
27.09.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab
Mikael Bartroff har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2021-22 som bestyrelsesmedlem hos FREETRAILER DANMARK ApS der præsenterede et overskud på 11.359' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2017-18 som bestyrelsesmedlem hos Freetrailer Group A/S der præsenterede et underskud på 3.863' DKK.
Mikael har i alt siddet i bestyrelsen hos 10 forskellige selskaber (heraf 5 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 4 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 3 år 6 måneder fra 2018 til 2021 hos Freetrailer Group A/S.