Janus Bang Topp
Erhvervsaktiv siden: | 22. sep. 2017 (6 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | DELTA SPEDITION A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 4.755' DKK JØRGEN RASMUSSEN EJENDOMME, HEDENSTED ApS (2021) |
Største underskud: | -2.026' DKK O.P. MØBLER A/S (2020-21) |
Største egenkapital: | 6.504' DKK JØRGEN RASMUSSEN EJENDOMME, HEDENSTED ApS (2021) |
Største gæld: | 60.361' DKK JØRGEN RASMUSSEN EJENDOMME, HEDENSTED ApS (2017) |
Flest årsværk: | 43 årsværk hos CODEX ADVOKATER ADVOKATPARTNERSELSKAB (2022) |
Længste aktivitet: | Ejer af CODEX ADVOKATERS KOMPLEMENTAR ADVOKATANPARTSSELSKAB (4 år 6 måneder) |
Seed: 514183662
Det startede i 2017 hos DELTA SPEDITION A/S i rollen som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem bestred Janus Bang Topp i 7 måneder, før stoppet d. 23. april 2018.
Dengang havde virksomheden kompetencer indenfor anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2015-16 som viste et overskud på 997' DKK. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 23. april 2018.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
CODEX ADVOKATERS KOMPLEMENTAR ADVOKATANPARTSSELSKAB
Ejerandel: 5-9.99%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
CODEX ADVOKATER ADVOKATPARTNERSELSKAB
Via CODEX ADVOKATERS KOMPLEMENTAR ADVOKATANPARTSSELSKAB
Bestyrelsesposter (2)
-
O.P. MØBLER A/S UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION
Bestyrelsesmedlem (Likvidator)Indtrådt: 06.10.2021 -
CODEX ADVOKATER ADVOKATPARTNERSELSKAB
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 13.03.2020
Tidslinje (12)
-
JØRGEN RASMUSSEN EJENDOMME, HEDENSTED ApS (Likvidator)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 24.10.2023
Registreringsdato: 24.10.2023 -
JØRGEN RASMUSSEN EJENDOMME, HEDENSTED ApS (Likvidator)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 17.02.2023
Registreringsdato: 17.02.2023 -
JENS OLESEN ApS (Likvidator)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 13.12.2021
Registreringsdato: 13.12.2021
Blå bog (fortsat)
Janus har været engageret i mange virksomheder og må betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 6 år 9 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
06.10.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Ejer
13.03.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 5-9.99% -
Ejer og Bestyrelsesmedlem
13.03.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 5-9.99% -
Bestyrelsesmedlem
17.02.2023 - 24.10.2023
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
21.04.2021 - 13.12.2021
Ejerandel: Intet ejerskab
Janus Bang Topp har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2018 som bestyrelsesmedlem hos MANDANT ADVOKATER ApS der præsenterede et overskud på 2.111' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2021-22 som bestyrelsesmedlem hos O.P. MØBLER A/S der præsenterede et underskud på 1.031' DKK.
Janus har i alt siddet i bestyrelsen hos 6 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 2 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 4 år 6 måneder fra 2020 til i dag hos CODEX ADVOKATER ADVOKATPARTNERSELSKAB.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 4' DKK (CODEX ADVOKATERS KOMPLEMENTAR ADVOKATANPARTSSELSKAB).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 800' DKK (CODEX ADVOKATER ADVOKATPARTNERSELSKAB).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 127' DKK (CODEX ADVOKATERS KOMPLEMENTAR ADVOKATANPARTSSELSKAB).
En af de forbindelser som går igen i Janus' netværk er Mads Danielsen.