Charlotte Yndal Bohnsen
Erhvervsaktiv siden: | 1. jan. 2017 (7 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | Luksusvin.dk I/S (Reel ejer) |
Største overskud: | 883' DKK Bohnsen Finans ApS (Nu: PartnerFinans Aps) (2023) |
Største underskud: | -138' DKK Bohnsen Finans ApS (Nu: PartnerFinans Aps) (2022) |
Største egenkapital: | 676' DKK Bohnsen Finans ApS (Nu: PartnerFinans Aps) (2023) |
Største gæld: | 579' DKK Bohnsen Finans ApS (Nu: PartnerFinans Aps) (2022) |
Flest årsværk: | 3 årsværk hos Bohnsen Finans ApS (Nu: PartnerFinans Aps) (2023) |
Længste aktivitet: | Reel ejer af Luksusvin.dk I/S (7 år 8 måneder) |
Seed: 389223087
Karrieren I Danmark begyndte den dag i 2017 hos Luksusvin.dk I/S (tidligere Vinkælderen I/S) i hvervet som Ejer. Denne rolle har Charlotte Yndal Bohnsen nu besiddet i 7 år 8 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Nu opererer virksomheden indenfor detailhandel med drikkevarer. Virksomheden er stadig aktiv men har endnu ikke aflagt sit første årsregnskab.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
Luksusvin.dk I/S
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
Charlotte Bohnsen Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
PartnerFinans Aps
Via Charlotte Bohnsen Holding ApS
Direktørposter (2)
-
PartnerFinans Aps
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 30.05.2018 -
Charlotte Bohnsen Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 16.07.2021
Ejendomme (1)
Tidslinje (8)
-
BoFinans Køge & Stevns ApS (Nu: PartnerFinans Aps) (50-66.65%)
Er ikke længere ejerDato: 16.07.2021
Registreringsdato: 16.07.2021 -
Charlotte Bohnsen Holding ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 16.07.2021
Registreringsdato: 16.07.2021 -
Charlotte Bohnsen Holding ApS
Tilknyttet som direktørDato: 16.07.2021
Registreringsdato: 16.07.2021
Blå bog (fortsat)
Charlotte har sidenhen været involveret i flere andre danske virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 7 år 8 måneder.
Har været omkring følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
16.07.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
01.01.2017 - Stadig aktiv
Ejer
01.03.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
30.05.2018 - 30.06.2020
Reel ejer
30.05.2018 - 30.06.2021
Direktør
30.05.2018 - Stadig aktiv
Ejer
01.07.2020 - 16.07.2021
Reel ejer
01.07.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50%
Charlotte Yndal Bohnsen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Charlotte Bohnsen Holding ApS (ejer pt. 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 47' DKK. Gennem sit holdingselskab Charlotte Bohnsen Holding ApS har Charlotte dermed også andele i PartnerFinans Aps (50-66.65%).
Du kan se det interaktive koncerndiagram for Charlotte Yndal Bohnsen, det eneste det kræver er at du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 1 minut, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2023 hvor Bohnsen Finans ApS (Nu: PartnerFinans Aps) landede et overskud på 883' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022 hvor Bohnsen Finans ApS (Nu: PartnerFinans Aps) landede et underskud på 138' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 883' DKK (Bohnsen Finans ApS (Nu: PartnerFinans Aps)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 6' DKK (Charlotte Bohnsen Holding ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 676' DKK (Bohnsen Finans ApS (Nu: PartnerFinans Aps)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 47' DKK (Charlotte Bohnsen Holding ApS).
En af de forbindelser som går igen i Charlotte' netværk er Palle Kofod Jensen.