Jonas van Mansfeld
Erhvervsaktiv siden: | 28. sep. 2017 (7 år) |
Karrieren startede hos: | Vattenfall Vindkraft Horns Rev 3 P/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 1.588.729' DKK Vattenfall Vindkraft Horns Rev 3 P/S (2022) |
Største underskud: | -21.898' DKK Vattenfall Vindkraft Horns Rev 3 P/S (2018) |
Største egenkapital: | 4.803.433' DKK Vattenfall Vindkraft Horns Rev 3 P/S (2022) |
Største gæld: | 3.751.317' DKK Vattenfall Vindkraft Horns Rev 3 P/S (2019) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af Vattenfall Vindkraft Horns Rev 3 P/S (4 år 7 måneder) |
Seed: 603789457
Karrieren som erhvervsperson startede i 2017 i Vattenfall Vindkraft Horns Rev 3 P/S i rollen som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem bestred Jonas van Mansfeld i 4 år 7 måneder, før fratrædelsen d. 18. maj 2022.
I dag har virksomheden specialiseret sig indenfor produktion af elektricitet. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste regnskab for 2023 som viste et overskud på 117.808' DKK.
Bestyrelsesposter (1)
-
Vattenfall Vindkraft Horns Rev 3 P/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 19.05.2022
Tidslinje (3)
-
Vattenfall Vindkraft Horns Rev 3 P/S (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 19.05.2022
Registreringsdato: 19.05.2022 -
Vattenfall Vindkraft Horns Rev 3 P/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 18.05.2022
Registreringsdato: 18.05.2022 -
Vattenfall Vindkraft Horns Rev 3 P/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 28.09.2017
Registreringsdato: 28.09.2017
Blå bog (fortsat)
Jonas van Mansfeld har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2022 som bestyrelsesmedlem i Vattenfall Vindkraft Horns Rev 3 P/S der præsenterede et overskud på 1.588.729' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2018 som bestyrelsesmedlem i Vattenfall Vindkraft Horns Rev 3 P/S der præsenterede et underskud på 21.898' DKK.
Jonas har i alt siddet i bestyrelsen hos 2 forskellige selskaber (heraf 1 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 4 år 7 måneder fra 2017 til 2022 hos Vattenfall Vindkraft Horns Rev 3 P/S.
En af de forbindelser som går igen i Jonas' netværk er Tenna Petersen.