Nikolaj Brinch Noe
Erhvervsaktiv siden: | 8. okt. 2017 (6 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | Autoriserede Fysioterapeuter Pro Aktiv ApS (Ejer) |
Største overskud: | 339' DKK ACT Fys ApS (Nu: Autoriserede Fysioterapeuter ACT Fys ApS) (2022-23) |
Største underskud: | -431' DKK ACT Fys ApS (Nu: Autoriserede Fysioterapeuter ACT Fys ApS) (2021-22) |
Største egenkapital: | 62' DKK Pro Aktiv IVS (Nu: Autoriserede Fysioterapeuter Pro Aktiv ApS) (2021) |
Største gæld: | 3.095' DKK ACT Fys ApS (Nu: Autoriserede Fysioterapeuter ACT Fys ApS) (2021-22) |
Flest årsværk: | 4 årsværk hos ACT Fys ApS (Nu: Autoriserede Fysioterapeuter ACT Fys ApS) (2022-23) |
Længste aktivitet: | Reel ejer af Autoriserede Fysioterapeuter Pro Aktiv ApS (6 år 11 måneder) |
Seed: 358003607
Det begyndte for alvor dengang i 2017 ved Autoriserede Fysioterapeuter Pro Aktiv ApS (tidligere Pro Aktiv IVS) som Ejer, Direktør og Stifter. Virksomheden blev kun stiftet af Nikolaj Brinch Noe der som enlig ejer af virksomheden fik det fulde ansvar. Rollen som Ejer, Direktør og Stifter havde Nikolaj i 5 år 10 måneder, før fratrædelsen den 10. august 2023.
Virksomheden opererede indenfor branchen fysio- og ergoterapeuter. Her 5 år senere er virksomheden stadig i drift og seneste årsregnskab fra 2021 kunne fremvise et overskud på 18' DKK. Virksomheden ophørte endeligt den 21. august 2024.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Autoriserede Fysioterapeuter Pro Aktiv ApS UNDER TVANGSOPLØSNING
Ejerandel: 33.34-49.99%
Indirekte ejede Selskaber (3)
-
ACT Gym ApS
Via Autoriserede Fysioterapeuter Pro Aktiv ApS -
Autoriserede Fysioterapeuter ACT Fys ApS
Via ACT Gym ApS -
Northern Sport and Health Labs ApS
Via Autoriserede Fysioterapeuter Pro Aktiv ApS
Direktørposter (2)
-
Autoriserede Fysioterapeuter ACT Fys ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 27.08.2021 -
Northern Sport and Health Labs ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 28.07.2023
Bestyrelsesposter (1)
-
Northern Sport and Health Labs ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 28.07.2023
Ejendomme (1)
Tidslinje (10)
-
Fysioterapeut Nikolaj Noe (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 10.09.2024
Registreringsdato: 10.09.2024 -
Pro Aktiv IVS (Nu: Autoriserede Fysioterapeuter Pro Aktiv ApS)
Fratrådt som direktørDato: 21.08.2024
Registreringsdato: 21.08.2024 -
Autoriserede Fysioterapeuter Pro Aktiv ApS (33.34-49.99%)
Tilknyttet som ejerDato: 11.08.2023
Registreringsdato: 11.08.2023
Blå bog (fortsat)
Nikolaj har sidenhen været involveret i flere andre virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 6 år 11 måneder.
Har været hos følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør, Reel ejer og Bestyrelsesmedlem
28.07.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 35% -
Direktør og Ejer
27.08.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33.34-49.99% Via ACT Gym ApS -
Stifter og Ejer
10.02.2020 - 10.09.2024
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter, Ejer og Direktør
08.10.2017 - 21.08.2024
Reel ejer
08.10.2017 - Stadig aktiv
Ejer
11.08.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33.34-49.99%
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022-23 hvor ACT Fys ApS (Nu: Autoriserede Fysioterapeuter ACT Fys ApS) fremviste et overskud på 339' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021-22 hvor ACT Fys ApS (Nu: Autoriserede Fysioterapeuter ACT Fys ApS) fremviste et underskud på 431' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Nikolaj' netværk er Asger Emil Jensen.