Tobias Aldin Jensen
Erhvervsaktiv siden: | 13. okt. 2017 (6 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | Aroma IVS (Direktør) |
Største overskud: | Har aldrig leveret et overskud |
Største underskud: | -2.641' DKK Aroma IVS (2017) |
Største egenkapital: | 26' DKK Aroma IVS (2017) |
Største gæld: | 12' DKK MakinMoves ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af Aroma IVS (3 år) |
Seed: 500850007
Karrieren som erhvervsleder begyndte for alvor dengang i 2017 i Aroma IVS som Direktør og Ejer. På det tidspunkt bestod partnerkredsen udover Tobias af: Peter Finderup Andersen. Hvervet som Direktør og Ejer havde Tobias i 1 år 10 måneder, inden stoppet d. 21. august 2019.
Virksomheden arbejdede indenfor kunstnerisk skaben. Her mere end 5 år senere er virksomheden stadig i gang og seneste årsregnskab fra 2017 kunne fremvise et underskud på 2.641' DKK. Virksomheden ophørte slutteligt den 4. november 2020.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
MakinMoves ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (1)
-
MakinMoves ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 19.04.2023
Tidslinje (8)
-
MakinMoves ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 19.04.2023
Registreringsdato: 19.04.2023 -
MakinMoves ApS
Tilknyttet som direktørDato: 19.04.2023
Registreringsdato: 19.04.2023 -
MakinMoves (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 14.02.2023
Registreringsdato: 14.02.2023
Blå bog (fortsat)
Tobias har sidenhen været involveret i flere andre virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 5 år 11 måneder.
Har været hos følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
19.04.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
02.09.2021 - 14.02.2023
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør og Ejer
13.10.2017 - 04.11.2020
Reel ejer
28.11.2017 - 31.07.2018
Reel ejer
01.08.2018 - 04.11.2020
Ejerandel: 100%
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2017 hvor Aroma IVS fremviste et underskud på 2.641' DKK.