Lars Balle Christensen
Erhvervsaktiv siden: | 23. okt. 2017 (6 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | Konsulent v/Lars Balle Christensen (Ejer) |
Største overskud: | 972' DKK Fonden Eliteidræt Aarhus (2023) |
Største underskud: | Har aldrig leveret et underskud |
Største egenkapital: | 4.194' DKK Fonden Eliteidræt Aarhus (2017) |
Største gæld: | 3.362' DKK Fonden Eliteidræt Aarhus (2020) |
Flest årsværk: | 3 årsværk hos Fonden Eliteidræt Aarhus (2021) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af Fonden Eliteidræt Aarhus (2 år 7 måneder) |
Seed: 617677440
Karrieren i erhvervslivet startede for alvor en dag i 2017 i Konsulent v/Lars Balle Christensen med titlen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene stiftet af Lars Balle Christensen der som eneste i ejerkredsen også fik det fulde ansvar. Hvervet som Ejer og Stifter bestred Lars i 1 år 11 måneder, før fratrædelsen d. 18. oktober 2019.
Virksomheden arbejdede indenfor branchen virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2019 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 18. oktober 2019.
Bestyrelsesposter (1)
-
Fonden Eliteidræt Aarhus
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 10.02.2022
Ejendomme (1)
Tidslinje (3)
-
Fonden Eliteidræt Aarhus
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 10.02.2022
Registreringsdato: 10.02.2022 -
Konsulent v/Lars Balle Christensen (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 18.10.2019
Registreringsdato: 18.10.2019 -
Konsulent v/Lars Balle Christensen (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 23.10.2017
Registreringsdato: 23.10.2017
Blå bog (fortsat)
Lars har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 4 år 7 måneder.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
10.02.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Reel ejer
10.02.2022 - 06.06.2024
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Stifter og Ejer
23.10.2017 - 18.10.2019
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
En af de forbindelser som går igen i Lars' netværk er Kirsten Skov.