Torben Andre Petersen
Erhvervsaktiv siden: | 28. okt. 2017 (6 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | Nordea Bank Danmarks Fond for ung (Reel ejer) |
Største overskud: | 74.401' DKK Al Finans A/S (2022) |
Største underskud: | -5.336' DKK Al Finans A/S (2023) |
Største egenkapital: | 404.039' DKK Al Finans A/S (2023) |
Største gæld: | 8.044.774' DKK Al Finans A/S (2023) |
Flest årsværk: | 91 årsværk hos Al Finans A/S (2021) |
Længste aktivitet: | Reel ejer af Nordea Bank Danmarks Fond for ung (6 år 11 måneder) |
Seed: 837988371
Karrieren som erhvervsaktiv startede i 2017 i Nordea Bank Danmarks Fond for ung i rollen som Reel ejer. Denne rolle har Torben Andre Petersen nu bestreddet i 6 år 11 måneder, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
I dag har virksomheden specialiseret sig indenfor foreninger, legater og fonde med sygdomsbekæmpende, sociale og velgørende formål. Virksomheden er stadig aktiv men har indtil nu ikke aflagt sit første regnskab.
Repræsentant (1)
-
E/F GRUNDTVIGSVEJ 34
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 01.05.2023
Ejendomme (2)
Tidslinje (5)
-
Al Finans A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 26.02.2024
Registreringsdato: 26.02.2024 -
E/F GRUNDTVIGSVEJ 34
Tilknyttet som repræsentantDato: 01.05.2023
Registreringsdato: 01.05.2023 -
Al Finans A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 24.02.2023
Registreringsdato: 24.02.2023
Blå bog (fortsat)
Torben har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 6 år 11 måneder.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Repræsentant
01.05.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Reel ejer
28.10.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Bestyrelsesmedlem
24.02.2023 - 26.02.2024
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
24.08.2020 - 31.08.2022
Ejerandel: Intet ejerskab
Torben Andre Petersen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et negativt årsregnskab i 2023 som bestyrelsesmedlem i Al Finans A/S der præsenterede et underskud på 5.336' DKK.
Torben har i alt siddet i bestyrelsen hos 2 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 0 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 2 år fra 2020 til 2022 hos NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB.
En af de forbindelser som går igen i Torben' netværk er Søren Hemming Madsen.