Edvard Stein Nielsen
Erhvervsaktiv siden: | 30. okt. 2017 (6 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | FDF/FPF og KFUK-Spejdernes Ungdomshus (Reel ejer) |
Længste aktivitet: | Reel ejer af FDF/FPF og KFUK-Spejdernes Ungdomshus (6 år 10 måneder) |
Seed: 2129899646
Karrieren som leder begyndte den dag i 2017 hos FDF/FPF og KFUK-Spejdernes Ungdomshus i hvervet som Reel ejer. Denne rolle havde Edvard Stein Nielsen i 6 år 10 måneder, inden stoppet den 3. september 2024.
Nu opererer virksomheden indenfor andre organisationer og foreninger i.a.n.. Virksomheden er stadig aktiv men har endnu ikke aflagt sit første årsregnskab.
Repræsentant (2)
-
Bruger/Pårørende Rådet på Kongsbjerghjemmet
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 19.02.2024 -
Lunderskov Y´s Men´s Club
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 02.11.2023
Tidslinje (2)
-
Bruger/Pårørende Rådet på Kongsbjerghjemmet
Tilknyttet som repræsentantDato: 19.02.2024
Registreringsdato: 19.02.2024 -
Lunderskov Y´s Men´s Club
Tilknyttet som repræsentantDato: 02.11.2023
Registreringsdato: 02.11.2023
Blå bog (fortsat)
Edvard har været involveret i flere virksomheder og må betegnes som en handlekraftig erhvervsperson. Karrieren har indtil nu varet i mere end 6 år 11 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Repræsentant
19.02.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Repræsentant
02.11.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Reel ejer
06.09.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Reel ejer
30.10.2017 - 03.09.2024
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Reel ejer
30.11.2017 - 03.10.2023
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse
En af de forbindelser som går igen i Edvard' netværk er Poul Jacob Friis Kragh.