Jesper Thorvald Troelsen
Erhvervsaktiv siden: | 30. okt. 2017 (6 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | Elisabeth og Jørgen Clausens Fond (Reel ejer) |
Største overskud: | 65' DKK TroePaz Holding IVS (Nu: TroePaz Holding ApS) (2022) |
Største underskud: | -344' DKK EnteroTarget ApS (2021) |
Største egenkapital: | 742' DKK EnteroTarget ApS (2023) |
Største gæld: | 798' DKK EnteroTarget ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Reel ejer af Elisabeth og Jørgen Clausens Fond (6 år 10 måneder) |
Seed: 337684140
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark begyndte den dag i 2017 ved Elisabeth og Jørgen Clausens Fond i hvervet som Reel ejer. Denne rolle har Jesper Thorvald Troelsen nu besiddet i 6 år 10 måneder, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
I dag opererer virksomheden indenfor foreninger, legater og fonde med sygdomsbekæmpende, sociale og velgørende formål. Virksomheden er stadig aktiv men har pt. ikke aflagt sit første regnskab.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
TroePaz Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
EnteroTarget ApS
Via TroePaz Holding ApS
Direktørposter (1)
-
TroePaz Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 26.09.2022
Bestyrelsesposter (1)
-
EnteroTarget ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 29.04.2024
Tidslinje (7)
-
EnteroTarget ApS (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 29.04.2024
Registreringsdato: 29.04.2024 -
EnteroTarget ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 28.04.2024
Registreringsdato: 28.04.2024 -
TroePaz Holding ApS
Tilknyttet som direktørDato: 26.09.2022
Registreringsdato: 26.09.2022
Blå bog (fortsat)
Jesper har sidenhen været involveret i flere andre danske virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 6 år 10 måneder.
Har været omkring følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
30.10.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Reel ejer og Bestyrelsesmedlem
02.02.2018 - 28.04.2024
Reel ejer
30.06.2020 - 03.04.2022
Reel ejer
04.04.2022 - 21.11.2022
Reel ejer
22.11.2022 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
29.04.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 20,56% -
Stifter og Direktør
31.01.2018 - 19.08.2022
Ejer
31.01.2018 - Stadig aktiv
Direktør
26.09.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
28.11.2017 - 01.05.2018
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse
Jesper Thorvald Troelsen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn TroePaz Holding ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 64' DKK. Gennem sit holdingselskab TroePaz Holding ApS har Jesper dermed også andele i EnteroTarget ApS (20-24.99%).
Du kan se det interaktive koncerndiagram for Jesper Thorvald Troelsen, du skal blot oprette en gratis brugerkonto. Det kan klares på 60 sek, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022 hvor TroePaz Holding IVS (Nu: TroePaz Holding ApS) landede et overskud på 65' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021 hvor TroePaz Holding IVS (Nu: TroePaz Holding ApS) landede et underskud på 73' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 48' DKK (TroePaz Holding IVS (Nu: TroePaz Holding ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 742' DKK (EnteroTarget ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 64' DKK (TroePaz Holding IVS (Nu: TroePaz Holding ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Jesper' netværk er Morten Edvard Clausen.