Peter Toftedal Hansen
Erhvervsaktiv siden: | 30. okt. 2017 (6 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | PROFESSOR TORBEN IVERSEN'S REJSEFOND FOR YNGRE BØRNELÆGER (Reel ejer) |
Længste aktivitet: | Reel ejer af PROFESSOR TORBEN IVERSEN'S REJSEFOND FOR YNGRE BØRNELÆGER (6 år 10 måneder) |
Seed: 2010348681
Karrieren i erhvervslivet begyndte den dag i 2017 hos PROFESSOR TORBEN IVERSEN'S REJSEFOND FOR YNGRE BØRNELÆGER i hvervet som Reel ejer. Denne rolle har Peter Toftedal Hansen nu besiddet i 6 år 10 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Nu opererer virksomheden indenfor foreninger, legater og fonde med sygdomsbekæmpende, sociale og velgørende formål. Virksomheden er stadig aktiv men har endnu ikke aflagt sit første årsregnskab.
Ejendomme (1)
Tidslinje (2)
-
Dansk Pædiatrisk Selskab
Fratrådt som repræsentantDato: 20.11.2023
Registreringsdato: 20.11.2023 -
Dansk Pædiatrisk Selskab
Tilknyttet som repræsentantDato: 15.08.2023
Registreringsdato: 15.08.2023
Blå bog (fortsat)
Peter har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Karrieren har indtil nu varet i mere end 6 år 10 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
30.10.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Repræsentant
15.08.2023 - 20.11.2023
Ejerandel: Intet ejerskab
En af de forbindelser som går igen i Peter' netværk er Christina Bjørn.