Bhaskar Rao
Erhvervsaktiv siden: | 23. okt. 2017 (6 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | TEMPUR SEALY DANMARK A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 7.708' DKK TEMPUR SEALY DANMARK A/S (2023) |
Største underskud: | Har aldrig leveret et underskud |
Største egenkapital: | 25.660' DKK TEMPUR SEALY DANMARK A/S (2023) |
Største gæld: | 27.997' DKK TEMPUR SEALY DANMARK A/S (2015) |
Flest årsværk: | 18 årsværk hos TEMPUR SEALY DANMARK A/S (2023) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af TEMPUR SEALY DANMARK A/S (4 år 10 måneder) |
Seed: 1115406570
Det begyndte for alvor dengang i 2017 i TEMPUR SEALY DANMARK A/S som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem havde Bhaskar Rao i 2 år, inden stoppet d. 10. november 2019.
Nu arbejder virksomheden indenfor branchen engroshandel med møbler, tæpper og belysningsartikler. Virksomheden er stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2023 kunne fremvise et overskud på 7.708' DKK.
Bestyrelsesposter (1)
-
TEMPUR SEALY DANMARK A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 11.11.2019
Tidslinje (3)
-
TEMPUR SEALY DANMARK A/S (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 11.11.2019
Registreringsdato: 11.11.2019 -
TEMPUR SEALY DANMARK A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 10.11.2019
Registreringsdato: 10.11.2019 -
TEMPUR SEALY DANMARK A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 23.10.2017
Registreringsdato: 23.10.2017
Blå bog (fortsat)
Bhaskar Rao har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2023 som bestyrelsesmedlem i TEMPUR SEALY DANMARK A/S der præsenterede et overskud på 7.708' DKK.
Bhaskar har i alt siddet i bestyrelsen hos 2 forskellige selskaber (heraf 1 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 4 år 10 måneder fra 2019 til i dag hos TEMPUR SEALY DANMARK A/S.
En af de forbindelser som går igen i Bhaskar' netværk er Mark Pedersen.