Anja Kibsgaard Christensen
Erhvervsaktiv siden: | 7. nov. 2017 (6 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | AALBORG CITY (Reel ejer) |
Største overskud: | 61' DKK AALBORG MEDIESELSKAB AF 2002 ApS (2014) |
Største underskud: | -322' DKK AALBORG MEDIESELSKAB AF 2002 ApS (2015) |
Største egenkapital: | 15.298' DKK AALBORG MEDIESELSKAB AF 2002 ApS (2014) |
Største gæld: | 28' DKK AALBORG MEDIESELSKAB AF 2002 ApS (2020) |
Længste aktivitet: | Reel ejer af AALBORG CITY (6 år 10 måneder) |
Seed: 37680547
Erhvervskarrieren begyndte for alvor dengang i 2017 ved AALBORG CITY som Reel ejer. Denne rolle har Anja Kibsgaard Christensen nu besiddet i 6 år 10 måneder, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
I dag arbejder virksomheden indenfor branchen erhvervs- og arbejdsgiverorganisationer. Virksomheden er stadig aktiv men har pt. ikke aflagt sit første regnskab.
Ejendomme (1)
Tidslinje (2)
-
AALBORG MEDIESELSKAB AF 2002 ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 23.05.2022
Registreringsdato: 23.05.2022 -
AALBORG MEDIESELSKAB AF 2002 ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 13.04.2021
Registreringsdato: 13.04.2021
Blå bog (fortsat)
Anja har været inde over mange virksomheder og kan betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 6 år 10 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
01.04.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Reel ejer
01.04.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Reel ejer
12.03.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Reel ejer
07.11.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Bestyrelsesmedlem
13.04.2021 - 23.05.2022
Ejerandel: Intet ejerskab
En af de forbindelser som går igen i Anja' netværk er Rasmus Haugaard.