Magnus Wad Hansen
Erhvervsaktiv siden: | 1. nov. 2017 (6 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | Quiet Holding ApS (Reel ejer) |
Største overskud: | 108' DKK Walking Ducks Media IVS (Nu: Mute Media ApS) (2020) |
Største underskud: | -1.302' DKK Raw Culture ApS (2023) |
Største egenkapital: | 127' DKK Walking Ducks Media IVS (Nu: Mute Media ApS) (2020) |
Største gæld: | 1.802' DKK Raw Culture ApS (2023) |
Flest årsværk: | 3 årsværk hos Raw Culture ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af Quiet Holding ApS (6 år 10 måneder) |
Seed: 257573401
Karrieren som erhvervsperson begyndte for alvor dengang i 2017 ved Quiet Holding ApS som Direktør, Stifter og Ejer. Virksomheden blev alene grundlagt af Magnus Wad Hansen og har som eneste ejer fået hele ansvaret og fuld stemmeret i virksomheden. Rollen som Direktør, Stifter og Ejer har Magnus nu besiddet i 6 år 10 måneder, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Virksomheden arbejder indenfor undervisning inden for sport og fritid. Her 6 år senere er virksomheden stadig i drift og seneste regnskab fra 2023 kunne fremvise et underskud på 29' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Quiet Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
Mute Media ApS
Via Quiet Holding ApS -
Raw Culture ApS
Via Quiet Holding ApS
Direktørposter (3)
-
Raw Culture ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 30.10.2020 -
Quiet Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.11.2017 -
Mute Media ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 18.03.2019
Bestyrelsesposter (1)
-
Raw Culture ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 06.02.2023
Tidslinje (7)
-
Raw Culture ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 06.02.2023
Registreringsdato: 06.02.2023 -
Ryan Hill ApS
Fratrådt som direktørDato: 31.05.2022
Registreringsdato: 31.05.2022 -
Raw Culture ApS
Tilknyttet som direktørDato: 30.10.2020
Registreringsdato: 30.10.2020
Blå bog (fortsat)
Magnus har sidenhen været involveret i flere andre virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 6 år 10 måneder.
Har været hos følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer og Direktør
18.03.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter, Direktør og Ejer
01.11.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
30.10.2020 - 01.04.2021
Direktør
30.10.2020 - Stadig aktiv
Reel ejer
02.04.2021 - 30.01.2022
Reel ejer
31.01.2022 - 05.02.2023
Reel ejer
06.02.2023 - 24.04.2024
Bestyrelsesmedlem
06.02.2023 - Stadig aktiv
Reel ejer
25.04.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 27,55% -
Reel ejer og Direktør
15.11.2017 - 31.05.2022
Ejerandel: 100%
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2020 hvor Walking Ducks Media IVS (Nu: Mute Media ApS) fremviste et overskud på 108' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2023 hvor Raw Culture ApS fremviste et underskud på 1.302' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 44' DKK (Walking Ducks Media IVS (Nu: Mute Media ApS)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 1.302' DKK (Raw Culture ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 121' DKK (Walking Ducks Media IVS (Nu: Mute Media ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -184' DKK (Raw Culture ApS).
En af de forbindelser som går igen i Magnus' netværk er Patrizziah Lidia Vagtholm.