Jens Frederik Sætter-Lassen
Erhvervsaktiv siden: | 1. aug. 2017 (7 år 1 måned) |
Karrieren startede hos: | SL Entertainment (Ejer) |
Største overskud: | 517' DKK J & N Entertianment IVS (Nu: J & N Entertainment ApS) (2019-20) |
Største underskud: | -57' DKK Nips Productions ApS (2019-20) |
Største egenkapital: | 1.209' DKK J & N Entertianment IVS (Nu: J & N Entertainment ApS) (2022-23) |
Største gæld: | 467' DKK J & N Entertianment IVS (Nu: J & N Entertainment ApS) (2018-19) |
Flest årsværk: | 2 årsværk hos BARK Agency ApS (2022-23) |
Længste aktivitet: | Ejer af J & N Entertainment ApS (6 år 9 måneder) |
Seed: 1304207630
Karrieren I Danmark begyndte den dag i 2017 hos SL Entertainment i hvervet som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene grundlagt af Jens Frederik Sætter-Lassen der som eneste ejer også havde det fulde ansvar. Titlen som Ejer og Stifter havde Jens i 4 måneder, inden stoppet den 31. december 2017.
Virksomheden specialiserede sig indenfor selvstændigt udøvende scenekunstnere. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2017 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 31. december 2017.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
J & N Entertainment ApS
Ejerandel: 50-66.65%
Indirekte ejede Selskaber (3)
-
Nips Productions ApS
Via J & N Entertainment ApS -
BARK Agency ApS
Via J & N Entertainment ApS -
Retake Media ApS
Via J & N Entertainment ApSNyt selskab
Direktørposter (2)
-
J & N Entertainment ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 28.11.2017 -
BARK Agency ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 05.07.2022
Ejendomme (1)
Tidslinje (5)
-
BARK Agency ApS
Tilknyttet som direktørDato: 05.07.2022
Registreringsdato: 05.07.2022 -
SL Entertainment (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.12.2017
Registreringsdato: 31.12.2017 -
J & N Entertianment IVS (Nu: J & N Entertainment ApS) (50-66.65%)
Tilknyttet som ejerDato: 28.11.2017
Registreringsdato: 28.11.2017
Blå bog (fortsat)
Jens har sidenhen været involveret i flere andre danske virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 7 år 1 måned.
Har været omkring følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
12.12.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 16% -
Stifter, Ejer og Direktør
28.11.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Reel ejer
05.07.2022 - 19.11.2022
Direktør
05.07.2022 - Stadig aktiv
Reel ejer
20.11.2022 - 12.10.2023
Reel ejer
13.10.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 17,5% -
Stifter og Ejer
01.08.2017 - 31.12.2017
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Kigger man i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2019-20 hvor J & N Entertianment IVS (Nu: J & N Entertainment ApS) landede et overskud på 517' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2022-23 var et overskud på 244' DKK (BARK Agency ApS).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 1.209' DKK (J & N Entertianment IVS (Nu: J & N Entertainment ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på -18' DKK (Nips Productions ApS).
En af de forbindelser som går igen i Jens' netværk er Neel Rønholt.