Anders Tobias Degn-Petersen
Erhvervsaktiv siden: | 11. nov. 2017 (6 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | Sydjysk Tømrer og Snedker ApS (Stifter) |
Største overskud: | 1.035' DKK Sydjysk tømrer og snedker IVS (Nu: Sydjysk Tømrer og Snedker ApS) (2021) |
Største underskud: | -1.074' DKK Degn-Petersen Holding ApS (2023) |
Største egenkapital: | 2.015' DKK Sydjysk tømrer og snedker IVS (Nu: Sydjysk Tømrer og Snedker ApS) (2022) |
Største gæld: | 2.670' DKK Sydjysk tømrer og snedker IVS (Nu: Sydjysk Tømrer og Snedker ApS) (2021) |
Flest årsværk: | 11 årsværk hos Sydjysk tømrer og snedker IVS (Nu: Sydjysk Tømrer og Snedker ApS) (2022) |
Længste aktivitet: | Direktør af Sydjysk Tømrer og Snedker ApS (6 år 5 måneder) |
Seed: 1388556519
Karrieren som erhvervsleder startede for alvor en dag i 2017 i Sydjysk Tømrer og Snedker ApS (tidligere Sydjysk tømrer og snedker IVS) med titlen som Stifter, Ejer og Direktør. Denne rolle bestred Anders Tobias Degn-Petersen i 6 år 6 måneder, før fratrædelsen d. 22. maj 2024.
Dengang specialiserede virksomheden sig indenfor tømrer- og bygningssnedkervirksomhed. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2021 kunne vise et overskud på 1.035' DKK. Virksomheden lukkede slutteligt d. 22. maj 2024.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Degn-Petersen Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Sydjysk Tømrer og Snedker ApS UNDER KONKURS
Via Degn-Petersen Holding ApS
Direktørposter (1)
-
Degn-Petersen Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 18.03.2021
Ejendomme (1)
Tidslinje (6)
-
Sydjysk tømrer og snedker IVS (Nu: Sydjysk Tømrer og Snedker ApS)
Fratrådt som direktørDato: 22.05.2024
Registreringsdato: 22.05.2024 -
Sydjysk tømrer og snedker IVS (Nu: Sydjysk Tømrer og Snedker ApS) (100%)
Er ikke længere ejerDato: 18.03.2021
Registreringsdato: 18.03.2021 -
Degn-Petersen Holding ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 18.03.2021
Registreringsdato: 18.03.2021
Blå bog (fortsat)
Anders har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 6 år 10 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
18.03.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
01.12.2017 - 18.03.2021
Reel ejer
01.12.2017 - 31.10.2022
Direktør
01.12.2017 - 22.05.2024
Reel ejer
01.11.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50,51%
Anders Tobias Degn-Petersen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Degn-Petersen Holding ApS (100% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 781' DKK. Igennem holdingselskabet Degn-Petersen Holding ApS har Anders derfor også ejerandele i Sydjysk Tømrer og Snedker ApS (50-66.65%).
Du kan se koncerndiagram for Anders Tobias Degn-Petersen, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det tager ca. 60 sek, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2021 hvor Sydjysk tømrer og snedker IVS (Nu: Sydjysk Tømrer og Snedker ApS) kunne offentliggøre et overskud på 1.035' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2023 hvor Degn-Petersen Holding ApS kunne offentliggøre et underskud på 1.074' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Anders' netværk er Rasmus Christen Kjær.