Chen Xi
Erhvervsaktiv siden: | 27. okt. 2017 (6 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | Dairy of 1888 ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 1.505' DKK Dairy of 1888 ApS (2022) |
Største underskud: | -3.416' DKK Dairy of 1888 ApS (2023) |
Største egenkapital: | 3.729' DKK Dairy of 1888 ApS (2019) |
Største gæld: | 11.522' DKK Dairy of 1888 ApS (2022) |
Flest årsværk: | 4 årsværk hos Dairy of 1888 ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af Milk Holding ApS (5 år 9 måneder) |
Seed: 1899854254
Det hele begyndte den dag i 2017 ved Dairy of 1888 ApS i hvervet som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem havde Chen Xi i 1 år 11 måneder, før fratrædelsen den 14. oktober 2019.
I dag opererer virksomheden indenfor mejerier samt ostefremstilling. I dag er virksomheden stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2023 viste et underskud på 3.416' DKK.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
Milk Holding ApS
Ejerandel: 5-9.99% -
Milk Holding II ApS
Ejerandel: 33.34-49.99%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
Dairy of 1888 ApS
Via Milk Holding ApS -
Lets Eco ApS
Via Dairy of 1888 ApS
Tidslinje (8)
-
Organic Dairy of 1888 ApS
Fratrådt som direktørDato: 19.08.2021
Registreringsdato: 19.08.2021 -
Dairy of 1888 ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 14.10.2019
Registreringsdato: 14.10.2019 -
Milk Holding II ApS (33.34-49.99%)
Tilknyttet som ejerDato: 28.06.2019
Registreringsdato: 28.06.2019
Blå bog (fortsat)
Chen har sidenhen været involveret i flere andre danske virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 6 år 10 måneder.
Har været omkring følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
23.11.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 5-9.99% -
Direktør
12.09.2018 - 19.08.2021
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
27.10.2017 - 14.10.2019
Ejer
14.09.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33.34-49.99% Via Milk Holding ApS -
Ejer
19.06.2019 - 27.06.2019
Ejer
28.06.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33,33%
Chen Xi er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Milk Holding II ApS (ejer lige nu 33,33%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 294' DKK. Gennem sit holdingselskab Milk Holding II ApS har Chen dermed også andele i Dairy of 1888 ApS (25-33.33%).
Tjek også vores interaktive koncerndiagram for Chen Xi, du skal blot oprette en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 minut, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2018-19 hvor Organic Dairy of 1888 ApS landede et underskud på 772' DKK.
Seneste tal
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 3.416' DKK (Dairy of 1888 ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 1.350' DKK (Milk Holding ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -669' DKK (Dairy of 1888 ApS).
En af de forbindelser som går igen i Chen' netværk er Franz Gammelgaard-schmidt.