Mads Kaad Friis
Erhvervsaktiv siden: | 16. nov. 2017 (6 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | RONALD MCDONALD BØRNEFOND (Reel ejer) |
Største overskud: | 222.843' DKK Food Folk Danmark Holdings ApS (2022) |
Største underskud: | -3.918' DKK WIBROE, DUCKERT & PARTNERS A/S (2023) |
Største egenkapital: | 934.459' DKK Food Folk Danmark Holdings ApS (2022) |
Største gæld: | 119.692' DKK Food Folk Danmark ApS (2016) |
Flest årsværk: | 481 årsværk hos Food Folk Danmark ApS (2014) |
Længste aktivitet: | Reel ejer af HORESTA Arbejdsgiver Faglig Hjælpefond (4 år 11 måneder) |
Seed: 778199068
Karrieren som erhvervsaktiv startede i 2017 i RONALD MCDONALD BØRNEFOND i rollen som Reel ejer. Denne rolle bestred Mads Kaad Friis i 2 år, før fratrædelsen d. 9. december 2019.
I dag har virksomheden specialiseret sig indenfor foreninger, legater og fonde med sygdomsbekæmpende, sociale og velgørende formål. Virksomheden er stadig aktiv men har indtil nu ikke aflagt sit første regnskab.
Direktørposter (2)
-
Food Folk Danmark Holdings ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.10.2019 -
Food Folk Danmark ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.10.2019
Bestyrelsesposter (1)
-
Food Folk Danmark ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.10.2019
Ejendomme (1)
Tidslinje (7)
-
WIBROE, DUCKERT & PARTNERS A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 04.04.2023
Registreringsdato: 04.04.2023 -
WDP Holding A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 04.04.2023
Registreringsdato: 04.04.2023 -
WDP Holding A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 30.06.2021
Registreringsdato: 30.06.2021
Blå bog (fortsat)
Mads har været engageret i mange virksomheder og må betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 6 år 10 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
24.06.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som bestyrelsesmedlem -
Reel ejer
24.06.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som bestyrelsesmedlem -
Reel ejer
30.05.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Bestyrelsesmedlem og Direktør
01.10.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Reel ejer
01.10.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse
Mads Kaad Friis har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2021 som bestyrelsesmedlem i Food Folk Danmark ApS der præsenterede et overskud på 206.056' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2023 som bestyrelsesmedlem i WIBROE, DUCKERT & PARTNERS A/S der præsenterede et underskud på 3.918' DKK.
Mads har i alt siddet i bestyrelsen hos 3 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 4 år 11 måneder fra 2019 til i dag hos Food Folk Danmark ApS.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 217.476' DKK (Food Folk Danmark Holdings ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 3.918' DKK (WIBROE, DUCKERT & PARTNERS A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 554.157' DKK (Food Folk Danmark Holdings ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 443' DKK (WIBROE, DUCKERT & PARTNERS A/S).
En af de forbindelser som går igen i Mads' netværk er Georg Sørensen.