Jacob Møller Schyum
Erhvervsaktiv siden: | 17. nov. 2017 (6 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | MTH Biler ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 14.372' DKK SØREN NIELSEN, FLADE A/S (Nu: MTH Biler ApS) (2021-22) |
Største underskud: | -74' DKK Jacob Clausen Schyum Holding ApS (2017-18) |
Største egenkapital: | 46.481' DKK SØREN NIELSEN, FLADE A/S (Nu: MTH Biler ApS) (2022-23) |
Største gæld: | 84.075' DKK SØREN NIELSEN, FLADE A/S (Nu: MTH Biler ApS) (2022-23) |
Flest årsværk: | 95 årsværk hos SØREN NIELSEN, FLADE A/S (Nu: MTH Biler ApS) (2022-23) |
Længste aktivitet: | Ejer af Jacob Clausen Schyum Holding ApS (6 år 10 måneder) |
Seed: 1317644754
Karrieren som erhvervsperson i Danmark begyndte for alvor dengang i 2017 i MTH Biler ApS (tidligere SØREN NIELSEN, FLADE A/S) som Bestyrelsesmedlem og Reel ejer. Hvervet som Bestyrelsesmedlem havde Jacob Møller Schyum i 4 år, inden stoppet d. 16. december 2021.
Nu arbejder virksomheden indenfor branchen detailhandel med personbiler, varebiler og minibusser. Virksomheden er stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2022-23 kunne fremvise et overskud på 12.639' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Jacob Clausen Schyum Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
MTH Biler ApS
Via Jacob Clausen Schyum Holding ApS
Direktørposter (1)
-
Jacob Clausen Schyum Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 21.11.2017
Ejendomme (1)
Tidslinje (4)
-
SØREN NIELSEN, FLADE A/S (Nu: MTH Biler ApS)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 16.12.2021
Registreringsdato: 16.12.2021 -
Jacob Clausen Schyum Holding ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 21.11.2017
Registreringsdato: 21.11.2017 -
Jacob Clausen Schyum Holding ApS
Tilknyttet som direktørDato: 21.11.2017
Registreringsdato: 21.11.2017
Blå bog (fortsat)
Jacob har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Karrieren har indtil nu varet i mere end 6 år 10 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
21.11.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
17.11.2017 - 16.12.2021
Reel ejer
22.06.2018 - 27.04.2020
Ejerandel: 14%
Jacob Møller Schyum er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Jacob Clausen Schyum Holding ApS (100% ejerskab), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 2.254' DKK. Igennem sit holdingselskab Jacob Clausen Schyum Holding ApS har Jacob dermed også ejerandele i MTH Biler ApS (10-14.99%).
Du kan se det interaktive koncerndiagram for Jacob Møller Schyum, det kræver kun du opretter en gratis bruger. Det tager ca. 1 min, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022-23 hvor Jacob Clausen Schyum Holding ApS fremviste et overskud på 1.015' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2017-18 hvor Jacob Clausen Schyum Holding ApS fremviste et underskud på 74' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2022-23 var et overskud på 12.639' DKK (SØREN NIELSEN, FLADE A/S (Nu: MTH Biler ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 46.481' DKK (SØREN NIELSEN, FLADE A/S (Nu: MTH Biler ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på 2.254' DKK (Jacob Clausen Schyum Holding ApS).
En af de forbindelser som går igen i Jacob' netværk er Kasper Mark Kristensen.