Knud Højgaard Petersen
Erhvervsaktiv siden: | 21. nov. 2017 (6 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | Østervold Sogns Legat til minde om Toldassistent Ussing og Hustru Helene Ussing og om fru Ingeborg Hansen (Reel ejer) |
Længste aktivitet: | Reel ejer af Østervold Sogns Legat til minde om Toldassistent Ussing og Hustru Helene Ussing og om fru Ingeborg Hansen (4 år 11 måneder) |
Seed: 248572860
Det hele startede i 2017 hos Østervold Sogns Legat til minde om Toldassistent Ussing og Hustru Helene Ussing og om fru Ingeborg Hansen i rollen som Reel ejer. Denne rolle bestred Knud Højgaard Petersen i 4 år 11 måneder, før stoppet d. 10. november 2022.
I dag har virksomheden specialiseret sig indenfor andre organisationer og foreninger i.a.n.. Virksomheden er stadig aktiv men har endnu ikke aflagt sit første regnskab.
Ejendomme (1)
Tidslinje (2)
-
BIRKEVANGENS GRUNDEJERFORENING
Fratrådt som repræsentantDato: 19.09.2023
Registreringsdato: 19.09.2023 -
BIRKEVANGENS GRUNDEJERFORENING
Tilknyttet som repræsentantDato: 06.01.2023
Registreringsdato: 06.01.2023
Blå bog (fortsat)
Knud har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 6 år 10 måneder.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
27.11.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som menighedsrådsmedlem -
Repræsentant
06.01.2023 - 19.09.2023
Ejerandel: Intet ejerskab -
Reel ejer
21.11.2017 - 10.11.2022
Ejerandel: Er reel ejer som bestyrelsesmedlem
En af de forbindelser som går igen i Knud' netværk er Heine Bøglund Jensen.