John Nielsen
Erhvervsaktiv siden: | 22. nov. 2017 (6 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | CENTRALORGANISATIONEN AF INDUSTRIANSATTE I DANMARK (Reel ejer) |
Største overskud: | 8.957' DKK BOLIND A/S (2014) |
Største underskud: | -39.084' DKK BOLIND A/S (2019) |
Største egenkapital: | 96.552' DKK BOLIND A/S (2016) |
Største gæld: | 74.270' DKK BOLIND A/S (2018) |
Flest årsværk: | 57 årsværk hos BOLIND A/S (2018) |
Længste aktivitet: | Reel ejer af CENTRALORGANISATIONEN AF INDUSTRIANSATTE I DANMARK (6 år 10 måneder) |
Seed: 883567535
Erhvervskarrieren startede for alvor en dag i 2017 hos CENTRALORGANISATIONEN AF INDUSTRIANSATTE I DANMARK med titlen som Reel ejer. Denne rolle har John Nielsen nu bestreddet i 6 år 10 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
I dag arbejder virksomheden med fagforeninger. Virksomheden er stadig aktiv men har endnu ikke aflagt sit første regnskab.
Repræsentant (2)
-
Serviceforbundet
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 13.12.2022 -
Torve-Huset
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 30.09.2022
Bestyrelsesposter (2)
-
PENSIONDANMARK HOLDING A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.02.2018 -
PENSIONDANMARK PENSIONSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.02.2018
Ejendomme (2)
Tidslinje (8)
-
BOLIND A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 27.02.2024
Registreringsdato: 27.02.2024 -
FUNKTIONÆRERNES ARBLHK UNDERSTØT DANSK FUNKTIONÆRFORBUND SERVICEFORBUNDET EFTERLØN,OVERG.
Fratrådt som repræsentantDato: 31.12.2023
Registreringsdato: 31.12.2023 -
FUNKTIONÆRERNES ARBLHK UNDERSTØT DANSK FUNKTIONÆRFORBUND SERVICEFORBUNDET EFTERLØN,OVERG.
Tilknyttet som repræsentantDato: 26.01.2023
Registreringsdato: 26.01.2023
Blå bog (fortsat)
John har været forbi mange virksomheder og kan betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 6 år 10 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
14.02.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Repræsentant
30.09.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
01.02.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
01.02.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Reel ejer
30.11.2017 - Stadig aktiv
Repræsentant
13.12.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse
John Nielsen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2020 som bestyrelsesmedlem hos BOLIND A/S der præsenterede et overskud på 6.887' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2023 som bestyrelsesmedlem hos BOLIND A/S der præsenterede et underskud på 6.443' DKK.
John har i alt siddet i bestyrelsen hos 3 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 2 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 6 år 7 måneder fra 2018 til i dag hos PENSIONDANMARK HOLDING A/S.
En af de forbindelser som går igen i John' netværk er Henrik Werner Petersen.