Inger Severine Bertelsen
Erhvervsaktiv siden: | 23. nov. 2017 (6 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | fonden Opholdsstedet i Roskilde (Reel ejer) |
Største overskud: | 212' DKK P 13 A/S (2015) |
Største underskud: | -99' DKK P 13 A/S (2014) |
Største egenkapital: | 2.074' DKK P 13 A/S (2023) |
Største gæld: | 5.260' DKK P 13 A/S (2014) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos P 13 A/S (2023) |
Længste aktivitet: | Reel ejer af fonden Opholdsstedet i Roskilde (6 år 9 måneder) |
Seed: 1781136718
Karrieren som leder begyndte for alvor dengang i 2017 i fonden Opholdsstedet i Roskilde (tidligere Småskolen i Roskilde) som Reel ejer. Denne rolle har Inger Severine Bertelsen nu besiddet i 6 år 9 måneder, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Nu arbejder virksomheden indenfor branchen døgninstitutioner for personer med psykiske handicap. Virksomheden er stadig aktiv men har indtil nu ikke aflagt sit første årsregnskab.
Direktørposter (1)
-
P 13 A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 09.11.2019
Bestyrelsesposter (1)
-
P 13 A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 09.11.2019
Tidslinje (2)
Blå bog (fortsat)
Inger har været inde over flere virksomheder og kan betegnes som en arbejdsom serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 6 år 9 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem og Direktør
09.11.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Reel ejer
30.11.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Reel ejer
23.11.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Reel ejer
14.12.2019 - 01.01.2024
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Reel ejer
30.11.2017 - 20.04.2022
Reel ejer
06.06.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse
En af de forbindelser som går igen i Inger' netværk er Susan Birgitte Steffensen.